ZDENĚK ŠEVČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.09.2019 |
Adresa: |
70900, 3319059, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Gen. Janka, 1156, 1 |
|
ZDENĚK ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
člen představenstva |
05.09.2019 |
Adresa: |
70900, 3319059, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Gen. Janka, 1156, 1, Gen. Janka 1156/1, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
ZDENĚK ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 05.09.2019
|
člen představenstva |
12.03.2014 |
Adresa: |
70900, 3319059, Ostrava, Mariánské Hory, Gen. Janka, 1156, 1 |
|
ZDENĚK ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 05.09.2019
|
člen představenstva |
12.03.2014 |
Adresa: |
70900, 3319059, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Gen. Janka, 1156, 1, Gen. Janka 1156/1, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
ROBERT ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
člen představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
70900, 3311511, Ostrava, Mariánské Hory, Ludmilina, 131, 36 |
|
ROBERT ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
člen představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
70900, 3311511, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Ludmilina, 131, 36, Ludmilina 131/36, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Robert Ševčík
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
člen představenstva |
15.10.2009 |
Adresa: |
70900, 3311511, Ostrava, Ludmilina, 131/36 |
|
ROBERT ŠEVČÍK
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
člen představenstva |
15.10.2009 |
Adresa: |
70900, 3311511, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Ludmilina, 131, 36, Ludmilina 131/36, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|
Gabriela Kožíšková
|
Neaktivní
od 15.10.2009
|
člen představenstva |
13.12.2007 |
Adresa: |
1439499, Kladno, Litevská, 2570 |
|
Gabriela Kožíšková
|
Neaktivní
od 15.10.2009
|
člen představenstva |
13.12.2007 |
Adresa: |
27201, 1439499, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Litevská, 2570, Litevská 2570, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
Ing. Vladislav Chvátal
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
Předseda |
07.10.2005 |
Adresa: |
41501, 18505635, Bžany, Bukovice, 42 |
|
Jitka Chvátalová
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
Člen |
07.10.2005 |
Adresa: |
41501, 18505635, Bžany, Bukovice, 42 |
|
Jaroslav Heim
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
Člen |
07.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22090797, Praha 5, Smíchov, Na Březince, 1515/22 |
|
Ing. Vladislav Chvátal
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
Předseda |
07.10.2005 |
Adresa: |
41501, 18505635, Teplice, Bžany, Bukovice, 42, Bukovice 42, 41501 Bžany |
|
Jitka Chvátalová
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
Člen |
07.10.2005 |
Adresa: |
41501, 18505635, Teplice, Bžany, Bukovice, 42, Bukovice 42, 41501 Bžany |
|
Jaroslav Heim
|
Neaktivní
od 13.12.2007
|
Člen |
07.10.2005 |
Adresa: |
15000, 22090797, Praha, Smíchov, Na Březince, 1515, 22, Na Březince 1515/22, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 07.10.2005
|
|
23.03.2005 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Ing. Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 07.10.2005
|
|
23.03.2005 |
Adresa: |
188, Praha 3, Koněvova, 13000, Koněvova 188, 13000 Praha 3, Česká republika |
|