DAVID HANZLÍČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
18.10.2023 |
Adresa: |
25068, 85162922, Praha-východ, Husinec, Řež, K Pískovně, 414, K Pískovně 414, Řež, 25068 Husinec |
|
ZUZANA DASTYCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha, Libeň, Světova, 133, 19 |
|
ZUZANA DASTYCHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.12.2022 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha, Libeň, Světova, 133, 19, Světova 133/19, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
LADISLAV CMÍRAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.04.2015 |
Adresa: |
60200, 19164441, Brno-město, Brno, Veveří, Gorkého, 53, 3 |
|
LADISLAV CMÍRAL
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
12.04.2015 |
Adresa: |
60200, 19164441, Brno-město, Brno, Veveří, Gorkého, 53, 3, Gorkého 53/3, Veveří, 60200 Brno |
|
DAVID HANZLÍČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
01.02.2014 |
Adresa: |
18000, 22376101, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Světova, 133, 19 |
|
LADISLAV CMÍRAL
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
místopředseda výboru |
01.02.2014 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha 8, Libeň, Světova, 133, 19 |
|
LADISLAV CMÍRAL
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
místopředseda výboru |
01.02.2014 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha, Libeň, Světova, 133, 19, Světova 133/19, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
DAVID HANZLÍČEK
|
Neaktivní
od 18.10.2023
|
předseda výboru |
01.02.2014 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha, Libeň, Světova, 133, 19, Světova 133/19, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Zuzana Dastychová
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
člen výboru |
15.12.2007 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha 8, Světova, 133 |
|
ZUZANA DASTYCHOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
člen výboru |
15.12.2007 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha, Libeň, Světova, 133, 19, Světova 133/19, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Jiří Novák
|
Neaktivní
od 01.02.2014
|
místopředseda výboru |
30.01.2007 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha 8, Světova, 133 |
|
Jiří Novák
|
Neaktivní
od 01.02.2014
|
místopředseda výboru |
30.01.2007 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha, Libeň, Světova, 133, 19, Světova 133/19, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
Renata Chvojková
|
Neaktivní
od 30.01.2007
|
místopředseda výboru |
27.04.2005 |
Adresa: |
19000, 22698779, Praha 9, Podvinný mlýn, 2126/1 |
|
PhDr. Karel Růžička
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
člen výboru |
27.04.2005 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha 8, Světova, 133/19 |
|
Ladislav Cmíral
|
Neaktivní
od 01.02.2014
|
předseda výboru |
27.04.2005 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha 8, Světova, 133/19 |
|
Renata Chvojková
|
Neaktivní
od 30.01.2007
|
místopředseda výboru |
27.04.2005 |
Adresa: |
19000, 22698779, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2126, 1, Podvinný mlýn 2126/1, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
PhDr. Karel Růžička
|
Neaktivní
od 15.12.2007
|
člen výboru |
27.04.2005 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha, Libeň, Světova, 133, 19, Světova 133/19, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
LADISLAV CMÍRAL
|
Neaktivní
od 01.02.2014
|
předseda výboru |
27.04.2005 |
Adresa: |
18000, 22376101, Praha, Libeň, Světova, 133, 19, Světova 133/19, Libeň, 18000 Praha 8 |
|