LIBUŠE BARKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.05.2018 |
Adresa: |
11800, 21700125, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Tržiště, 519, 22 |
|
RADEK HANÁK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
24.05.2018 |
Adresa: |
15500, 27663051, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Hlávkova, 992, 4 |
|
LIBUŠE BARKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
24.05.2018 |
Adresa: |
11800, 21700125, Praha, Malá Strana, Tržiště, 519, 22, Tržiště 519/22, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
ADÉLA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
člen |
24.05.2018 |
Adresa: |
38801, 8996075, Strakonice, Blatná, Blatná, náměstí Míru, 207 |
|
ADÉLA BERANOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
člen |
24.05.2018 |
Adresa: |
38801, 8996075, Strakonice, Blatná, Blatná, náměstí Míru, 207, náměstí Míru 207, 38801 Blatná |
|
RADEK HANÁK
|
Neaktivní
od 12.01.2024
|
místopředseda představenstva |
24.05.2018 |
Adresa: |
15500, 27663051, Praha, Řeporyje, Hlávkova, 992, 4, Hlávkova 992/4, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Manfred Švestka
|
Neaktivní
od 24.05.2018
|
předseda představenstva |
18.05.2012 |
Adresa: |
36232, Karlovy Vary, Otovice, Hroznětínská, 64 |
|
Michal Bureš
|
Neaktivní
od 24.05.2018
|
místopředseda představenstva |
18.05.2012 |
Adresa: |
50009, 23882077, Hradec Králové, Malšovice, Sportovní, 649, 25 |
|
ALEŠ PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 24.05.2018
|
člen představenstva |
18.05.2012 |
Adresa: |
36005, 20686820, Karlovy Vary, Rybáře, Dělnická, 459, 3 |
|
MANFRED ŠVESTKA
|
Neaktivní
od 24.05.2018
|
předseda představenstva |
18.05.2012 |
Adresa: |
36001, 11968532, Karlovy Vary, Otovice, Otovice, Hroznětínská, 64, Hroznětínská 64, 36001 Otovice |
|
Michal Bureš
|
Neaktivní
od 24.05.2018
|
místopředseda představenstva |
18.05.2012 |
Adresa: |
50009, 23882077, Hradec Králové, Hradec Králové, Malšovice, Sportovní, 649, 25, Sportovní 649/25, Malšovice, 50009 Hradec Králové |
|
Aleš Procházka
|
Neaktivní
od 24.05.2018
|
člen představenstva |
18.05.2012 |
Adresa: |
36005, 20686820, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Dělnická, 459, 3, Dělnická 459/3, Rybáře, 36005 Karlovy Vary |
|
Ing. Šándor Végh
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
předseda představenstva |
15.02.2012 |
Adresa: |
47301, 13120832, Nový Bor, Mařákova, 312 |
|
MUDr. Helena Nováková
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen představenstva |
15.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4214358, Zlín, Hrnčířská, 799 |
|
Dana Majerníčková
|
Neaktivní
od 18.05.2012
|
místopředseda představenstva |
15.02.2012 |
Adresa: |
10900, 22563512, Praha 10, Veronské náměstí, 384 |
|
MUDr. Helena Nováková
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen představenstva |
15.02.2012 |
Adresa: |
76001, 4214358, Zlín, Zlín, Zlín, Hrnčířská, 799, Hrnčířská 799, 76001 Zlín |
|
Ing. Šándor Végh
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
předseda představenstva |
15.02.2012 |
Adresa: |
47301, 13120832, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Mařákova, 312, Mařákova 312, 47301 Nový Bor |
|
Dana Majerníčková
|
Neaktivní
od 18.05.2012
|
místopředseda představenstva |
15.02.2012 |
Adresa: |
10900, 22563512, Praha, Horní Měcholupy, Veronské nám., 384, Veronské nám. 384, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Dana Majerníčková
|
Neaktivní
od 27.05.2008
|
místopředseda představenstva |
16.05.2007 |
Adresa: |
10900, 22563512, Praha 10, Veronské náměstí, 384 |
|
Dana Majerníčková
|
Neaktivní
od 27.05.2008
|
místopředseda představenstva |
16.05.2007 |
Adresa: |
10900, 22563512, Praha, Horní Měcholupy, Veronské nám., 384, Veronské nám. 384, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. Šándor Végh
|
Neaktivní
od 27.05.2008
|
předseda představenstva |
23.08.2006 |
Adresa: |
47301, 13120832, Nový Bor, Mařákova, 312 |
|
Ing. Šándor Végh
|
Neaktivní
od 27.05.2008
|
předseda představenstva |
23.08.2006 |
Adresa: |
47301, 13120832, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, Mařákova, 312, Mařákova 312, 47301 Nový Bor |
|
Filip Bušina
|
Neaktivní
od 23.08.2006
|
předseda představenstva |
08.07.2005 |
Adresa: |
15000, 22082336, Praha 5, Radlická, 764/34 |
|
MUDr. Iva Štěpánková
|
Neaktivní
od 16.05.2007
|
člen představenstva |
08.07.2005 |
Adresa: |
76001, Zlín, Podvesná, IV 1376 |
|
MUDr. Helena Nováková
|
Neaktivní
od 27.05.2008
|
člen představenstva |
08.07.2005 |
Adresa: |
76001, 4214358, Zlín, Hrnčířská, 799 |
|
Filip Bušina
|
Neaktivní
od 23.08.2006
|
předseda představenstva |
08.07.2005 |
Adresa: |
15000, 22082336, Praha, Smíchov, Radlická, 764, 34, Radlická 764/34, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MUDr. Iva Štěpánková
|
Neaktivní
od 16.05.2007
|
člen představenstva |
08.07.2005 |
Adresa: |
76001, 4219724, Zlín, Zlín, Zlín, Podvesná IV, 1376, Podvesná IV 1376, 76001 Zlín |
|
MUDr. Helena Nováková
|
Neaktivní
od 27.05.2008
|
člen představenstva |
08.07.2005 |
Adresa: |
76001, 4214358, Zlín, Zlín, Zlín, Hrnčířská, 799, Hrnčířská 799, 76001 Zlín |
|
Ing Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
člen |
11.04.2005 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Koněvova, 188 |
|
Ing Zuzana Herichová
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
člen |
11.04.2005 |
Adresa: |
15521, 80424805, Praha, Sobín, Havranická, 188, 12, Havranická 188/12, Sobín, 15521 Praha 3 |
|