Ing. TOMÁŠ VEJMELKA
|
Aktivní
|
místopředseda |
16.03.2016 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16 |
|
Ing. TOMÁŠ VEJMELKA
|
Aktivní
|
místopředseda |
16.03.2016 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Radoslav Janitor
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.12.2014 |
Adresa: |
10200, 22573437, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16 |
|
ANDREA TŘÍLETÁ
|
Aktivní
|
člen |
13.12.2014 |
Adresa: |
10200, 22573437, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16 |
|
Radoslav Janitor
|
Aktivní
|
předseda výboru |
13.12.2014 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
ANDREA TŘÍLETÁ
|
Aktivní
|
člen |
13.12.2014 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
RADOSLAVA ŠKOLNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2014
|
předseda výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
10200, 22573569, Praha 10, Hostivař, Zápasnická, 882, 6 |
|
RADOSLAVA ŠKOLNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.12.2014
|
předseda výboru |
26.07.2014 |
Adresa: |
10200, 22573569, Praha, Hostivař, Zápasnická, 882, 6, Zápasnická 882/6, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Radoslav Janitor
|
Neaktivní
od 13.12.2014
|
člen výboru |
03.01.2012 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha 10, Hostivař, Strašnická, 870, 16 |
|
Radoslav Janitor
|
Neaktivní
od 13.12.2014
|
člen výboru |
03.01.2012 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Eva Lišková
|
Neaktivní
od 03.01.2012
|
člen výboru |
13.05.2010 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha 10, Strašnická, 870/16 |
|
Radoslava Školníková
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
předseda výboru |
13.05.2010 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha 10, Strašnická, 870/16 |
|
Ing. Jaroslav Šantroch
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
místopředseda výboru |
13.05.2010 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha 10, Strašnická, 870, 16 |
|
Eva Lišková
|
Neaktivní
od 03.01.2012
|
člen výboru |
13.05.2010 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
RADOSLAVA ŠKOLNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
předseda výboru |
13.05.2010 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Jaroslav Šantroch
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
místopředseda výboru |
13.05.2010 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Radoslava Školníková
|
Neaktivní
od 13.05.2010
|
předseda výboru |
11.05.2005 |
Adresa: |
10700, 22573437, Praha 10, Strašnická, 870/16 |
|
Eva Lišková
|
Neaktivní
od 13.05.2010
|
místopředseda výboru |
11.05.2005 |
Adresa: |
10700, 22573437, Praha 10, Strašnická, 870/16 |
|
Ing. Jiří Lízálek
|
Neaktivní
od 13.05.2010
|
člen výboru |
11.05.2005 |
Adresa: |
10700, 22573437, Praha 10, Strašnická, 870/16 |
|
RADOSLAVA ŠKOLNÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2010
|
předseda výboru |
11.05.2005 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Eva Lišková
|
Neaktivní
od 13.05.2010
|
místopředseda výboru |
11.05.2005 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. JIŘÍ LÍZÁLEK
|
Neaktivní
od 13.05.2010
|
člen výboru |
11.05.2005 |
Adresa: |
10200, 22573437, Praha, Hostivař, Strašnická, 870, 16, Strašnická 870/16, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|