LINDA STUCHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně představenstva bytového družstva |
27.04.2022 |
Adresa: |
10100, 22615482, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345 |
|
ANDREA MALINOVSKÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně představenstva bytového družstva |
27.04.2022 |
Adresa: |
10100, 22615482, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345 |
|
JIŘÍ HOREŠOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva bytového družstva |
27.04.2022 |
Adresa: |
10100, 22615482, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345 |
|
LINDA STUCHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně představenstva bytového družstva |
27.04.2022 |
Adresa: |
10100, 22615482, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345, Nad Slávií 1345, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|
ANDREA MALINOVSKÁ
|
Aktivní
|
místopředsedkyně představenstva bytového družstva |
27.04.2022 |
Adresa: |
10100, 22615482, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345, Nad Slávií 1345, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|
JIŘÍ HOREŠOVSKÝ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva bytového družstva |
27.04.2022 |
Adresa: |
10100, 22615482, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345, Nad Slávií 1345, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|
LINDA STUCHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
předsedkyně představenstva bytového družstva |
25.04.2022 |
Adresa: |
10100, 22615482, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345 |
|
LINDA STUCHLÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
předsedkyně představenstva bytového družstva |
25.04.2022 |
Adresa: |
10100, 22615482, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345, Nad Slávií 1345, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|
LINDA FRANKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2022
|
předsedkyně představenstva bytového družstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
10100, 22615482, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345 |
|
ANDREA MALINOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
místopředsedkyně bytového družstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
25261, 12770248, Jeneč, Jeneč, Nouzov, 32 |
|
JIŘÍ HOREŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
místopředseda bytového družstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
10100, 22615482, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345 |
|
LINDA FRANKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2022
|
předsedkyně představenstva bytového družstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
10100, 22615482, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345, Nad Slávií 1345, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|
ANDREA MALINOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
místopředsedkyně bytového družstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
25261, 12770248, Praha-západ, Jeneč, Jeneč, Nouzov, 32, Nouzov 32, 25261 Jeneč |
|
JIŘÍ HOREŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 27.04.2022
|
místopředseda bytového družstva |
30.09.2014 |
Adresa: |
10100, 22615482, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345, Nad Slávií 1345, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|
Karel Tuček
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
předseda družstva |
22.07.2009 |
Adresa: |
10100, 22615482, Praha 10, Strašnice, Nad Slávií, 1345 |
|
Karel Tuček
|
Neaktivní
od 30.09.2014
|
předseda družstva |
22.07.2009 |
Adresa: |
10100, 22615482, Praha, Strašnice, Nad Slávií, 1345, Nad Slávií 1345, Strašnice, 10100 Praha 10 |
|