Ing. VLASTIMIL OVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
19300, 42228590, Hlavní město Praha, Praha, Horní Počernice, V lukách, 2909, 9 |
|
Ing. VLASTIMIL OVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2016 |
Adresa: |
19300, 42228590, Praha, Horní Počernice, V lukách, 2909, 9, V lukách 2909/9, Horní Počernice, 19300 Praha 9 |
|
Ing. Vlastimil Ovský
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
02.11.2015 |
Adresa: |
25210, 12817791, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Ke škole, 868 |
|
Ing. Vlastimil Ovský
|
Neaktivní
od 14.04.2016
|
jednatel |
02.11.2015 |
Adresa: |
25210, 12817791, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Ke škole, 868, Ke škole 868, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Ing. Vlastimil Ovský
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
jednatel |
22.10.2008 |
Adresa: |
18600, 22353488, Praha 8, Karlín, Šaldova, 466/34 |
|
Ing. Vlastimil Ovský
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
jednatel |
22.10.2008 |
Adresa: |
18600, 22353488, Praha, Karlín, Šaldova, 466, 34, Šaldova 466/34, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Vlastimil Ovský
|
Neaktivní
od 22.10.2008
|
jednatel |
27.05.2005 |
Adresa: |
14000, 21869375, Praha 4, Krč, Horáčkova, 1211/13 |
|
Ing. Vlastimil Ovský
|
Neaktivní
od 22.10.2008
|
jednatel |
27.05.2005 |
Adresa: |
14000, 21869375, Praha, Krč, Horáčkova, 1211, 13, Horáčkova 1211/13, Krč, 14000 Praha 4 |
|