Mgr. Ing. ALEŠ DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 15.09.2017
|
předseda představenstva |
23.07.2016 |
Adresa: |
19000, 25413562, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Mandloňová, 828, 1 |
|
Mgr. Ing. Aleš Doležal
|
Neaktivní
od 15.09.2017
|
předseda představenstva |
23.07.2016 |
Adresa: |
19000, 25413562, Praha, Hloubětín, Mandloňová, 828, 1, Mandloňová 828/1, Hloubětín, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Ing. Aleš Doležal
|
Neaktivní
od 23.07.2016
|
předseda představenstva |
06.11.2009 |
Adresa: |
19000, 25413562, Praha 9, Hloubětín, Mandloňová, 828/1 |
|
Mgr. Ing. Aleš Doležal
|
Neaktivní
od 23.07.2016
|
předseda představenstva |
06.11.2009 |
Adresa: |
19000, 25413562, Praha, Hloubětín, Mandloňová, 828, 1, Mandloňová 828/1, Hloubětín, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Vladimír Dlouhý
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
Předseda představenstva |
11.06.2005 |
Adresa: |
25685660, Jíloviště, K Trnové, 225 |
|
Ing. Ivana Fílová
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
Člen představenstva |
11.06.2005 |
Adresa: |
24599433, Plzeň, Zelenohorská, 78 |
|
JUDr. Jan Matějíček
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
Člen představenstva |
11.06.2005 |
Adresa: |
21157138, Kolín II, Štítarská, 139 |
|
Ing. Vladimír Dlouhý
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
Předseda představenstva |
11.06.2005 |
Adresa: |
25202, 25685660, Praha-západ, Jíloviště, Jíloviště, K Trnové, 225, K Trnové 225, 25202 Jíloviště |
|
Ing. IVANA FÍLOVÁ
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
Člen představenstva |
11.06.2005 |
Adresa: |
32600, 24599433, Plzeň-město, Plzeň, Černice, Zelenohorská, 428, 78, Zelenohorská 428/78, Černice, 32600 Plzeň |
|
JUDr. JAN MATĚJÍČEK
|
Neaktivní
od 06.11.2009
|
Člen představenstva |
11.06.2005 |
Adresa: |
28002, 21157138, Kolín, Kolín, Kolín II, Štítarská, 139, Štítarská 139, Kolín II, 28002 Kolín |
|