MILAN BUCHTA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2023 |
Adresa: |
15200, 22005251, Praha, Hlubočepy, Kurandové, 673, 7, Kurandové 673/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
MILAN BUCHTA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
19900, 22497315, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Malkovského, 590 |
|
MILAN BUCHTA
|
Neaktivní
od 04.05.2023
|
jednatel |
21.06.2017 |
Adresa: |
19900, 22497315, Praha, Letňany, Malkovského, 590, Malkovského 590, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MILAN BUCHTA
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel |
04.05.2017 |
Adresa: |
15000, 22089217, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4 |
|
MILAN BUCHTA
|
Neaktivní
od 21.06.2017
|
jednatel |
04.05.2017 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Milan Buchta
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
15200, 22007598, Praha 5, Lohniského, 900/5 |
|
Milan Buchta
|
Neaktivní
od 04.05.2017
|
jednatel |
02.01.2009 |
Adresa: |
15200, 22007598, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 900, 5, Lohniského 900/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. Ilona Buchtová
|
Neaktivní
od 02.01.2009
|
Jednatel |
22.10.2007 |
Adresa: |
15200, 22007598, Praha 5, Lohniského, 900/5 |
|
Mgr. Ilona Buchtová
|
Neaktivní
od 02.01.2009
|
Jednatel |
22.10.2007 |
Adresa: |
15200, 22007598, Praha, Hlubočepy, Lohniského, 900, 5, Lohniského 900/5, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Mgr. Ilona Buchtová
|
Neaktivní
od 22.10.2007
|
Jednatel |
18.05.2005 |
Adresa: |
61500, 19659822, Brno, Svatoplukova, 3964/1 |
|
Mgr. Ilona Buchtová
|
Neaktivní
od 22.10.2007
|
Jednatel |
18.05.2005 |
Adresa: |
61500, 19659822, Brno-město, Brno, Židenice, Svatoplukova, 3964, 1, Svatoplukova 3964/1, Židenice, 61500 Brno |
|