CZ-HamiCo s.r.o.
26488094 |
Aktivní
|
Předseda výboru |
07.11.2023 |
Adresa: |
14800, 25206966, Praha, Kunratice, K Václavce, 1266, 3, K Václavce 1266/3, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
Ing. ANDREA KWOLEK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
07.11.2023 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. ERIK MILOŠOVIČ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.11.2023 |
Adresa: |
BRATISLAVA, Staré Grunty 3553/9A, 84101S, Staré Grunty 3553/9A, 84101S BRATISLAVA, Slovensko |
|
CZ-HamiCo s.r.o.
26488094 |
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
13.07.2022 |
Adresa: |
14800, 25206966, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, K Václavce, 1266, 3 |
|
MARTIN DOLEŽAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
19.08.2018 |
Adresa: |
14000, 26035421, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19 |
|
KAREL PILÁT
|
Aktivní
|
Člen výboru |
19.08.2018 |
Adresa: |
14000, 26035421, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19 |
|
CZ-HamiCo s.r.o.
26488094 |
Neaktivní
od 07.11.2023
|
Místopředseda výboru |
13.07.2022 |
Adresa: |
14800, 25206966, Praha, Kunratice, K Václavce, 1266, 3, K Václavce 1266/3, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
TOMÁŠ MORÁVEK
|
Neaktivní
od 24.03.2022
|
Místopředseda výboru |
19.08.2018 |
Adresa: |
14000, 26035421, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19 |
|
TOMÁŠ MORÁVEK
|
Neaktivní
od 24.03.2022
|
Místopředseda výboru |
19.08.2018 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
KAREL PILÁT
|
Neaktivní
od 07.11.2023
|
Člen výboru |
19.08.2018 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
MARTIN DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 07.11.2023
|
předseda výboru |
19.08.2018 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
ing. TOMÁŠ MORÁVEK
|
Neaktivní
od 19.08.2018
|
místopředseda výboru |
10.07.2016 |
Adresa: |
14000, 26035421, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19 |
|
ing. TOMÁŠ MORÁVEK
|
Neaktivní
od 19.08.2018
|
místopředseda výboru |
10.07.2016 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
JAROSLAV DRÁBEK
|
Neaktivní
od 12.10.2017
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
14000, 26035421, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19 |
|
JAROSLAV DRÁBEK
|
Neaktivní
od 12.10.2017
|
člen výboru |
23.10.2015 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Jaroslav Drábek
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
02.07.2012 |
Adresa: |
14000, Rychnov nad Kněžnou, Praha 4, Baarova, 1472, 19 |
|
JAROSLAV DRÁBEK
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen výboru |
02.07.2012 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Koutný
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
člen výboru |
30.05.2005 |
Adresa: |
Praha 5, Volutova, 2523/14 |
|
Ing. Tomáš Morávek
|
Neaktivní
od 10.07.2016
|
místopředseda výboru |
30.05.2005 |
Adresa: |
26035421, Praha 4, Baarova, 19 |
|
Martin Doležal
|
Neaktivní
od 19.08.2018
|
předseda výboru |
30.05.2005 |
Adresa: |
22507761, Praha 9, Mimoňská, 636/18 |
|
Ing. Jiří Koutný
|
Neaktivní
od 02.07.2012
|
člen výboru |
30.05.2005 |
Adresa: |
2523/14, Praha 5, Volutova, Volutova 2523/14, Praha 5, Česká republika |
|
ing. TOMÁŠ MORÁVEK
|
Neaktivní
od 10.07.2016
|
místopředseda výboru |
30.05.2005 |
Adresa: |
14000, 26035421, Praha, Michle, Baarova, 1472, 19, Baarova 1472/19, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Martin Doležal
|
Neaktivní
od 19.08.2018
|
předseda výboru |
30.05.2005 |
Adresa: |
19000, 22507761, Praha, Prosek, Mimoňská, 636, 18, Mimoňská 636/18, Prosek, 19000 Praha 9 |
|