DAVID LIBIGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.03.2023 |
Adresa: |
17000, 22295593, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 851, 84, Milady Horákové 851/84, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
MARKÉTA DYLLONG
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.03.2023 |
Adresa: |
16200, 22763244, Praha, Veleslavín, Pláničkova, 444, 9, Pláničkova 444/9, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
PETRA PIPKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.03.2023 |
Adresa: |
15400, 79151361, Praha, Slivenec, Alabastrová, 1159, 22, Alabastrová 1159/22, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
JIŘÍ HOJAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
25263, 12880621, Roztoky, Roztoky, Potoky, 1047 |
|
JIŘÍ HOJAČ
|
Neaktivní
od 30.03.2023
|
jednatel |
05.06.2014 |
Adresa: |
25263, 12880621, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Potoky, 1047, Potoky 1047, 25263 Roztoky |
|
Jiří Hojač
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
07.07.2011 |
Adresa: |
25263, 12880621, Roztoky, Potoky, 1047 |
|
JIŘÍ HOJAČ
|
Neaktivní
od 05.06.2014
|
jednatel |
07.07.2011 |
Adresa: |
25263, 12880621, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Potoky, 1047, Potoky 1047, 25263 Roztoky |
|
ing. Hana Jansová
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
12753327, Horoměřice, K roklím, 443 |
|
Otakar Šafránek
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
22212655, Praha 6, Horoměřická, 2318 |
|
Ing. Hana Jansová
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
25262, 12753327, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, K Roklím, 443, K Roklím 443, 25262 Horoměřice |
|
Otakar Šafránek
|
Neaktivní
od 07.07.2011
|
jednatel |
19.05.2005 |
Adresa: |
16400, 22212655, Praha, Dejvice, Horoměřická, 2318, 10, Horoměřická 2318/10, Dejvice, 16400 Praha 6 |
|