DANUŠE HELLEROVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně představenstva |
02.05.2023 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. MARIE KRBEČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.05.2023 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
BOHUMIL POSPIECH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
02.05.2023 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DANUŠE HELLEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.05.2018 |
Adresa: |
12000, 21749639, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13 |
|
MARIE KRBEČKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.05.2018 |
Adresa: |
12000, 21749639, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13 |
|
BOHUMIL POSPIECH
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.05.2018 |
Adresa: |
12000, 21749639, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13 |
|
DANUŠE HELLEROVÁ
|
Neaktivní
od 02.05.2023
|
předseda představenstva |
21.05.2018 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARIE KRBEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.05.2023
|
člen představenstva |
21.05.2018 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
BOHUMIL POSPIECH
|
Neaktivní
od 02.05.2023
|
člen představenstva |
21.05.2018 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DANUŠE HELLEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13 |
|
DANUŠE HELLEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
předseda představenstva |
30.05.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DANUŠE HELLEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
21.05.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Lublaňská |
|
BOHUMIL POSPIECH
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
člen představenstva |
21.05.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Vinohrady, Lublaňská |
|
MARIE KRBEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
člen představenstva |
21.05.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13 |
|
DANUŠE HELLEROVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2013
|
předseda představenstva |
21.05.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
BOHUMIL POSPIECH
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
člen představenstva |
21.05.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MARIE KRBEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
člen představenstva |
21.05.2013 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Marie Krbečková
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
člen představenstva |
16.05.2012 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Lublaňská, 1015, 13 |
|
Ing. MARIE KRBEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
člen představenstva |
16.05.2012 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Pavel Mašek
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
člen představenstva |
25.02.2010 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Lublaňská, 1015/13 |
|
JUDr. Ladislav Nevole
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
člen představenstva |
25.02.2010 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Lublaňská, 1015/13 |
|
Danuše Hellerová
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
předseda představenstva |
25.02.2010 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Lublaňská, 1015/13 |
|
Pavel Mašek
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
člen představenstva |
25.02.2010 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JUDr. Ladislav Nevole
|
Neaktivní
od 16.05.2012
|
člen představenstva |
25.02.2010 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
DANUŠE HELLEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
předseda představenstva |
25.02.2010 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Bohumil Pospiech
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
člen představenstva |
18.01.2008 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Vinohrady, Lublaňská, 1015/13 |
|
BOHUMIL POSPIECH
|
Neaktivní
od 21.05.2013
|
člen představenstva |
18.01.2008 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Michal Houška
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
člen představenstva |
26.05.2005 |
Adresa: |
12846244, Vrané nad Vltavou, Zahradní, 491 |
|
Danuše Hellerová
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
předseda představenstva |
26.05.2005 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Lublaňská, 1015/13 |
|
Pavel Mašek
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
člen představenstva |
26.05.2005 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha 2, Lublaňská, 1015/13 |
|
Michal Houška
|
Neaktivní
od 18.01.2008
|
člen představenstva |
26.05.2005 |
Adresa: |
25246, 12846244, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Zahradní, 491, Zahradní 491, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
DANUŠE HELLEROVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
předseda představenstva |
26.05.2005 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Pavel Mašek
|
Neaktivní
od 25.02.2010
|
člen představenstva |
26.05.2005 |
Adresa: |
12000, 21749639, Praha, Vinohrady, Lublaňská, 1015, 13, Lublaňská 1015/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|