SIMONA DOBSA KREJČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.08.2020 |
Adresa: |
27713, 78896797, Mělník, Kostelec nad Labem, Kostelec nad Labem, Blatenská, 1153 |
|
SIMONA DOBSA KREJČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.08.2020 |
Adresa: |
27713, 78896797, Mělník, Kostelec nad Labem, Kostelec nad Labem, Blatenská, 1153, Blatenská 1153, 27713 Kostelec nad Labem |
|
JANA KOVÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.06.2020 |
Adresa: |
25243, 18183301, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Třešňová, 484 |
|
RADKA VLÁČILOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.06.2020 |
Adresa: |
13000, 22773177, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1 |
|
RADKA VLÁČILOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
12.06.2020 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1, V kapslovně 2770/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA KOVÁŘOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
12.06.2020 |
Adresa: |
25243, 18183301, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Třešňová, 484, Třešňová 484, 25243 Průhonice |
|
SIMONA KREJČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
člen představenstva |
12.06.2020 |
Adresa: |
13000, 21796441, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Habrová, 2642, 9 |
|
SIMONA KREJČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.08.2020
|
člen představenstva |
12.06.2020 |
Adresa: |
13000, 21796441, Praha, Žižkov, Habrová, 2642, 9, Habrová 2642/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
SIMONA KREJČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
člen představenstva |
22.06.2018 |
Adresa: |
13000, 21796441, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Habrová, 2642, 9 |
|
SIMONA KREJČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
člen představenstva |
22.06.2018 |
Adresa: |
13000, 21796441, Praha, Žižkov, Habrová, 2642, 9, Habrová 2642/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RADKA VLÁČILOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
člen představenstva |
15.07.2015 |
Adresa: |
13000, 22773177, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1 |
|
RADKA VLÁČILOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
člen představenstva |
15.07.2015 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1, V kapslovně 2770/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RADKA VLÁČILOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha 3, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1 |
|
SIMONA KREJČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
člen představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
25063, 27606236, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 107 |
|
JANA KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
předseda představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
25243, 18183301, Průhonice, Průhonice, Třešňová, 484 |
|
RADKA VLÁČILOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2015
|
člen představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1, V kapslovně 2770/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
SIMONA KREJČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
člen představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
25063, 27606236, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 107, Nad Hřištěm 107, 25063 Nová Ves |
|
JANA KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
předseda představenstva |
24.06.2015 |
Adresa: |
25243, 18183301, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Třešňová, 484, Třešňová 484, 25243 Průhonice |
|
Simona Krejčíková
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
člen představenstva |
24.07.2012 |
Adresa: |
25063, 27606236, Nová Ves, Nad Hřištěm, 107 |
|
SIMONA KREJČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
člen představenstva |
24.07.2012 |
Adresa: |
25063, 27606236, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 107, Nad Hřištěm 107, 25063 Nová Ves |
|
Simona Krejčíková
|
Neaktivní
od 24.07.2012
|
člen představenstva |
24.06.2010 |
Adresa: |
13000, 21787808, Praha 3, Baranova, 1878, 10 |
|
Jana Kovářová
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
předseda představenstva |
24.06.2010 |
Adresa: |
25243, 18183301, Průhonice, Třešňová, 484 |
|
Radka Vláčilová
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
člen představenstva |
24.06.2010 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha 3, V Kapslovně, 2770, 1 |
|
Simona Krejčíková
|
Neaktivní
od 24.07.2012
|
člen představenstva |
24.06.2010 |
Adresa: |
13000, 21787808, Praha, Žižkov, Baranova, 1878, 10, Baranova 1878/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
předseda představenstva |
24.06.2010 |
Adresa: |
25243, 18183301, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Třešňová, 484, Třešňová 484, 25243 Průhonice |
|
RADKA VLÁČILOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
člen představenstva |
24.06.2010 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1, V kapslovně 2770/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Radka Vláčilová
|
Neaktivní
od 24.06.2010
|
člen představenstva |
24.09.2009 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha 3, V Kapslovně, 2770/1 |
|
RADKA VLÁČILOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2010
|
člen představenstva |
24.09.2009 |
Adresa: |
13000, 22773177, Praha, Žižkov, V kapslovně, 2770, 1, V kapslovně 2770/1, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Simona Krejčíková
|
Neaktivní
od 24.06.2010
|
člen představenstva |
15.09.2008 |
Adresa: |
21787808, Praha 3, Baranova, 1878/10 |
|
Simona Krejčíková
|
Neaktivní
od 24.06.2010
|
člen představenstva |
15.09.2008 |
Adresa: |
13000, 21787808, Praha, Žižkov, Baranova, 1878, 10, Baranova 1878/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Radka Vláčilová
|
Neaktivní
od 24.09.2009
|
člen představenstva |
28.06.2007 |
Adresa: |
16000, 22180508, Praha 6, Puškinovo náměstí, 634/14 |
|
Radka Vláčilová
|
Neaktivní
od 24.09.2009
|
člen představenstva |
28.06.2007 |
Adresa: |
16000, 22180508, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 634, 14, Puškinovo náměstí 634/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Radka Vláčilová
|
Neaktivní
od 28.06.2007
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
21841560, Praha 4, Podjavorinské, 1601/8 |
|
Simona Kárníková
|
Neaktivní
od 15.09.2008
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
21796441, Praha 3, Habrová, 9 |
|
Jana Kovářová
|
Neaktivní
od 24.06.2010
|
předseda představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
18183301, Průhonice, Třešňová, 484 |
|
Radka Vláčilová
|
Neaktivní
od 28.06.2007
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
14900, 21841560, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1601, 8, Podjavorinské 1601/8, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Simona Kárníková
|
Neaktivní
od 15.09.2008
|
člen představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
13000, 21796441, Praha, Žižkov, Habrová, 2642, 9, Habrová 2642/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JANA KOVÁŘOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2010
|
předseda představenstva |
06.06.2005 |
Adresa: |
25243, 18183301, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, Třešňová, 484, Třešňová 484, 25243 Průhonice |
|