Ing. MILAN KOREŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.08.2023 |
Adresa: |
25601, 2951398, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 2096, Pražského povstání 2096, 25601 Benešov |
|
Mgr DANIEL SUCHAN
|
Aktivní
|
Předseda |
14.06.2023 |
Adresa: |
25601, 14430240, Benešov, Benešov, Benešov, Neumannova, 1405, Neumannova 1405, 25601 Benešov |
|
Mgr. MARTA HANDLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.06.2023 |
Adresa: |
25601, 2943930, Benešov, Benešov, Benešov, Wolkerova, 1261, Wolkerova 1261, 25601 Benešov |
|
Ing. MARTIN ŠUŠKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.06.2023 |
Adresa: |
25601, 14430240, Benešov, Benešov, Benešov, Neumannova, 1405, Neumannova 1405, 25601 Benešov |
|
PETR DOLEŽAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.06.2023 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189, Pražská 2189, 25601 Benešov |
|
Ing. MILAN KOREŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
13.02.2023 |
Adresa: |
25601, 2951398, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 2096 |
|
MUDr. JIŘINA VEJVODOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
08.12.2022 |
Adresa: |
25722, 2978105, Benešov, Čerčany, Čerčany, Růžkova, 243 |
|
Ing. JIŘÍ KOEHLER
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2022 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189 |
|
Ing. JIŘÍ KOEHLER
|
Aktivní
|
člen výboru |
02.12.2022 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189, Pražská 2189, 25601 Benešov |
|
PETR DOLEŽAL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
20.11.2022 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189 |
|
PharmDr. ALENA ŠUŠKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.12.2016 |
Adresa: |
25601, 14430240, Benešov, Benešov, Benešov, Neumannova, 1405 |
|
Ing. MILAN KOREŠ
|
Neaktivní
od 26.08.2023
|
člen výboru |
13.02.2023 |
Adresa: |
25601, 2951398, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 2096, Pražského povstání 2096, 25601 Benešov |
|
MUDr. JIŘINA VEJVODOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
člen výboru |
08.12.2022 |
Adresa: |
25722, 2978105, Benešov, Čerčany, Čerčany, Růžkova, 243, Růžkova 243, 25722 Čerčany |
|
PETR DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
předseda výboru |
20.11.2022 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189, Pražská 2189, 25601 Benešov |
|
PharmDr. ALENA ŠUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2023
|
člen výboru |
10.12.2016 |
Adresa: |
25601, 14430240, Benešov, Benešov, Benešov, Neumannova, 1405, Neumannova 1405, 25601 Benešov |
|
Ing. Jiří Koehler
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
člen výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Pražská, 2189 |
|
Petr Doležal
|
Neaktivní
od 20.11.2022
|
předseda výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Pražská, 2189 |
|
Ing. Milan Koreš
|
Neaktivní
od 13.02.2023
|
člen výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 2951398, Benešov, Pražského povstání, 2096 |
|
MUDr. Jiřina Vejvodová
|
Neaktivní
od 08.12.2022
|
člen výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 2948231, Benešov, Jiřího Franka, 1726 |
|
PharmDr. Alena Šušková
|
Neaktivní
od 10.12.2016
|
člen výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Pražská, 1688 |
|
PharmDr. Alena Šušková
|
Neaktivní
od 10.12.2016
|
člen výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 1688, Pražská 1688, 25601 Benešov |
|
PETR DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 20.11.2022
|
předseda výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189, Pražská 2189, 25601 Benešov |
|
Ing. JIŘÍ KOEHLER
|
Neaktivní
od 02.12.2022
|
člen výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189, Pražská 2189, 25601 Benešov |
|
MUDr. Jiřina Vejvodová
|
Neaktivní
od 08.12.2022
|
člen výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 2948231, Benešov, Benešov, Benešov, Jiřího Franka, 1726, Jiřího Franka 1726, 25601 Benešov |
|
Ing. MILAN KOREŠ
|
Neaktivní
od 13.02.2023
|
člen výboru |
18.06.2010 |
Adresa: |
25601, 2951398, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 2096, Pražského povstání 2096, 25601 Benešov |
|
Ing. Jiří Koehler
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
předseda výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Pražská, 2189 |
|
Petr Doležal
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
místopředseda výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Pražská, 2189 |
|
Ing. Milan Koreš
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
člen výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 2951398, Benešov, Pražského povstání, 2096 |
|
PharmDr. Alena Šušková
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
člen výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Pražská, 1688 |
|
MUDr. Jiřina Vejvodová
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
člen výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 2948231, Benešov, Jiřího Franka, 1726 |
|
Ing. JIŘÍ KOEHLER
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
předseda výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189, Pražská 2189, 25601 Benešov |
|
PETR DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
místopředseda výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 26102498, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 2189, Pražská 2189, 25601 Benešov |
|
Ing. MILAN KOREŠ
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
člen výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 2951398, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 2096, Pražského povstání 2096, 25601 Benešov |
|
PharmDr. Alena Šušková
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
člen výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 2947897, Benešov, Benešov, Benešov, Pražská, 1688, Pražská 1688, 25601 Benešov |
|
MUDr. Jiřina Vejvodová
|
Neaktivní
od 18.06.2010
|
člen výboru |
13.07.2005 |
Adresa: |
25601, 2948231, Benešov, Benešov, Benešov, Jiřího Franka, 1726, Jiřího Franka 1726, 25601 Benešov |
|