Ing. RADEK MENŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2021 |
Adresa: |
13000, 21777543, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Seifertova, 1042, 14 |
|
Ing. RADEK MENŠÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.09.2021 |
Adresa: |
13000, 21777543, Praha, Žižkov, Seifertova, 1042, 14, Seifertova 1042/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. RADEK MENŠÍK
|
Neaktivní
od 18.09.2021
|
jednatel |
07.07.2021 |
Adresa: |
13000, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Seifertova, 1042, 14 |
|
Ing. RADEK MENŠÍK
|
Neaktivní
od 18.09.2021
|
jednatel |
07.07.2021 |
Adresa: |
13000, 21777543, Praha, Žižkov, Seifertova, 1042, 14, Seifertova 1042/14, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JANA ČERVENÁ
|
Neaktivní
od 07.07.2021
|
jednatel |
12.08.2015 |
Adresa: |
18100, 22319964, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 387, 5 |
|
Ing. Jana Červená
|
Neaktivní
od 07.07.2021
|
jednatel |
12.08.2015 |
Adresa: |
18100, 22319964, Praha, Bohnice, Vratislavská, 387, 5, Vratislavská 387/5, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jana Červená
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
jednatel |
01.11.2007 |
Adresa: |
18100, Praha 8, Bohnice, Vratislavská, 387/2 |
|
Ing. Jana Červená
|
Neaktivní
od 12.08.2015
|
jednatel |
01.11.2007 |
Adresa: |
387/2, Praha 8, Bohnice, Vratislavská, 18100, Vratislavská 387/2, 18100 Praha 8 - Bohnice, Česká republika |
|
Mgr. Jaroslav Nývlt
|
Neaktivní
od 01.11.2007
|
jednatel |
13.07.2005 |
Adresa: |
26466627, Zeleneč, Ježkova, 633 |
|
Mgr. Jaroslav Nývlt
|
Neaktivní
od 01.11.2007
|
jednatel |
13.07.2005 |
Adresa: |
25091, 26466627, Praha-východ, Zeleneč, Zeleneč, Ježkova, 633, Ježkova 633, 25091 Zeleneč |
|