Tomáš Raška
|
Neaktivní
od 24.10.2008
|
jednatel |
12.05.2006 |
Adresa: |
19000, 22515798, Praha 9, Střížkov, Teplická, 276/28 |
|
Tomáš Raška
|
Neaktivní
od 24.10.2008
|
jednatel |
12.05.2006 |
Adresa: |
19000, 22515798, Praha, Střížkov, Teplická, 276, 28, Teplická 276/28, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Mgr. Radek Mašata
|
Neaktivní
od 12.05.2006
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
15000, 22092391, Praha 5, Praha 5, Přímá, 1 |
|
Jan Janča
|
Neaktivní
od 12.05.2006
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
60200, 19161301, Brno-město, Brno, Kalvodova, 47 |
|
Mgr. Radek Mašata
|
Neaktivní
od 12.05.2006
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
15000, 22092391, Praha, Smíchov, Přímá, 1657, 1, Přímá 1657/1, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jan Janča
|
Neaktivní
od 12.05.2006
|
jednatel |
21.09.2005 |
Adresa: |
60200, 19161301, Brno-město, Brno, Stránice, Kalvodova, 898, 47, Kalvodova 898/47, Stránice, 60200 Brno |
|
Tomáš Uhrík
|
Neaktivní
od 21.09.2005
|
jednatel |
28.06.2005 |
Adresa: |
70800, 1, Ostrava - Poruba, Slavíkova, 1389/2 |
|
Tomáš Uhrík
|
Neaktivní
od 21.09.2005
|
jednatel |
28.06.2005 |
Adresa: |
70800, 3297241, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Slavíkova, 1389, 2, Slavíkova 1389/2, Poruba, 70800 Ostrava |
|