DAGMAR BLÁHOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.03.2023 |
Adresa: |
29301, 21248206, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Sadová, 748, 48, Sadová 748/48, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Bc. PAVLA JENČOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
08.02.2021 |
Adresa: |
29431, 25907611, Mladá Boleslav, Strašnov, Strašnov, 86 |
|
Bc. PAVLA JENČOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
08.02.2021 |
Adresa: |
29431, 25907611, Mladá Boleslav, Strašnov, Strašnov, 86, č.p. 86, 29431 Strašnov |
|
Bc. IVA CROOKSTON
|
Aktivní
|
člen správní rady |
22.04.2020 |
Adresa: |
29301, 21247790, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Erbenova, 707, 37 |
|
Ing. VLADIMÍR STEHLÍK
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
18.09.2019 |
Adresa: |
29301, 2542056, Mladá Boleslav, Kolomuty, Kolomuty, 26 |
|
Ing. VLADIMÍR STEHLÍK
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
18.09.2019 |
Adresa: |
29301, 2542056, Mladá Boleslav, Kolomuty, Kolomuty, 26, č.p. 26, 29301 Kolomuty |
|
Bc. DANIEL MAREK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.04.2016 |
Adresa: |
29301, 21263281, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Štúrova, 1002 |
|
Bc. Daniel Marek
|
Aktivní
|
člen správní rady |
24.04.2016 |
Adresa: |
29301, 21263281, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Štúrova, 1002, Štúrova 1002, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
MILAN PRUNER
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
24.07.2014 |
Adresa: |
29301, 21239070, Mladá Boleslav, Debř, Moskevská, 236 |
|
MILAN PRUNER
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
24.07.2014 |
Adresa: |
29301, 21239070, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Debř, Moskevská, 236, Moskevská 236, Debř, 29301 Mladá Boleslav |
|
TOMÁŠ HROMÁDKO
|
Aktivní
|
člen správní rady |
01.11.2013 |
Adresa: |
29301, 21255202, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Zahradníkova, 185, 8 |
|
TOMÁŠ HROMÁDKO
|
Aktivní
|
člen správní rady |
01.11.2013 |
Adresa: |
29301, 21255202, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Zahradníkova, 185, 8, Zahradníkova 185/8, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Bc. IVA CROOKSTON
|
Neaktivní
od 24.03.2023
|
člen správní rady |
22.04.2020 |
Adresa: |
29301, 21247790, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Erbenova, 707, 37, Erbenova 707/37, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Mgr. VÁCLAVA HORVÁTHOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
člen správní rady |
25.01.2017 |
Adresa: |
29301, 21257523, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Žižkova, 424, 28 |
|
Mgr. VÁCLAVA HORVÁTHOVÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
člen správní rady |
25.01.2017 |
Adresa: |
29301, 21257523, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Žižkova, 424, 28, Žižkova 424/28, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. JAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
člen správní rady |
02.06.2016 |
Adresa: |
29301, 21251002, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1029 |
|
Ing. JAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 18.09.2019
|
člen správní rady |
02.06.2016 |
Adresa: |
29301, 21251002, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1029, Jana Palacha 1029, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
MILAN PRUNER
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
předseda správní rady |
04.09.2013 |
Adresa: |
11000, 21713634, Praha 1, Nové Město, Ostrovní, 1707, 14 |
|
MILAN PRUNER
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
předseda správní rady |
04.09.2013 |
Adresa: |
11000, 21713634, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1707, 14, Ostrovní 1707/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Miroslav Žďánský
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
předseda správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 21258597, Mladá Boleslav, Sychrova, 533 |
|
Mgr. Pavlína Fraňková
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 26492938, Horní Stakory, 117 |
|
Milan Pruner
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
11000, 21713634, Praha 1, Ostrovní, 14 |
|
Bc. Daniel Marek
|
Neaktivní
od 24.04.2016
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 21263281, Mladá Boleslav, Štúrova, 1002 |
|
Ing. Jan Sedláček
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 21251002, Mladá Boleslav, Jana Palacha, 1029 |
|
Petra Kristlová
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 25909592, Kolomuty, 91 |
|
Ing. MIROSLAV ŽĎÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
předseda správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 21258597, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Sychrova, 533, 3, Sychrova 533/3, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Mgr. Pavlína Fraňková
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 26492938, Mladá Boleslav, Kosmonosy, Horní Stakory, 117, Horní Stakory 117, 29301 Kosmonosy |
|
MILAN PRUNER
|
Neaktivní
od 04.09.2013
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
11000, 21713634, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1707, 14, Ostrovní 1707/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Bc. Daniel Marek
|
Neaktivní
od 24.04.2016
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 21263281, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Štúrova, 1002, Štúrova 1002, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. JAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 21251002, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1029, Jana Palacha 1029, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Petra Kristlová
|
Neaktivní
od 08.02.2021
|
člen správní rady |
02.01.2012 |
Adresa: |
29301, 25909592, Mladá Boleslav, Kolomuty, Kolomuty, 91, č.p. 91, 29301 Kolomuty |
|
JUDr. Lenka Kolocová
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
22.05.2008 |
Adresa: |
12614556, Obrubce, 63 |
|
Ing. Miroslav Žďánský
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
22.05.2008 |
Adresa: |
21258597, Mladá Boleslav, Sychrova, 533 |
|
Mgr. Jan Smutný
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
22.05.2008 |
Adresa: |
21263761, Mladá Boleslav, náměstí Republiky, 1051 |
|
JUDr. Lenka Kolocová
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
22.05.2008 |
Adresa: |
29404, 12614556, Mladá Boleslav, Obrubce, Obrubce, 63, č.p. 63, 29404 Obrubce |
|
Ing. MIROSLAV ŽĎÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
22.05.2008 |
Adresa: |
29301, 21258597, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Sychrova, 533, 3, Sychrova 533/3, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Mgr. Jan Smutný
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
22.05.2008 |
Adresa: |
29301, 21263761, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, náměstí Republiky, 1051, náměstí Republiky 1051, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
PhDr. Eva Pešková
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
předseda správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
29301, 21265119, Mladá Boleslav, Prostřední, 1186 |
|
Jarmila Sachomská
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
50743, 1720651, Sobotka, Na Benešově, 251 |
|
Ing. Zdeněk Bařinka
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
29301, 21263426, Mladá Boleslav, Fibichova, 1017 |
|
MUDr. Raduan Nwelati
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
29301, 21248907, Mladá Boleslav, tř.V. Klementa, 819 |
|
Ing. Jan Sedláček
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
29301, 21251002, Mladá Boleslav, Jana Palacha, 1029 |
|
Milan Pruner
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
11000, 21713634, Praha 1, Ostrovní, 14 |
|
PhDr. Eva Pešková
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
předseda správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
29301, 21265119, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Prostřední, 1186, Prostřední 1186, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
Jarmila Sachomská
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
50743, 1720651, Jičín, Sobotka, Sobotka, Na Benešově, 251, Na Benešově 251, 50743 Sobotka |
|
Ing. Zdeněk Bařinka
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
29301, 21263426, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav III, Fibichova, 1017, Fibichova 1017, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav |
|
MUDr. Raduan Nwelati
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
29301, 21248907, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, 819, tř. Václava Klementa 819, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Ing. JAN SEDLÁČEK
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
29301, 21251002, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Jana Palacha, 1029, Jana Palacha 1029, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
MILAN PRUNER
|
Neaktivní
od 02.01.2012
|
člen správní rady |
20.07.2005 |
Adresa: |
11000, 21713634, Praha, Nové Město, Ostrovní, 1707, 14, Ostrovní 1707/14, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|