Ing. JOSEF MRÁZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.05.2024 |
Adresa: |
25245, 8524408, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Nad úvozem, 281, Nad úvozem 281, 25245 Ohrobec |
|
Ing. PETR JANČA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24 |
|
Ing. PETR JANČA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2015 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24, Jedličkova 932/24, 28922 Lysá nad Labem |
|
Josef Mrázek
|
Aktivní
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
25245, 8524408, Ohrobec, Ohrobec, Nad úvozem, 281 |
|
Josef Mrázek
|
Neaktivní
od 10.05.2024
|
jednatel |
01.11.2012 |
Adresa: |
25245, 8524408, Praha-západ, Ohrobec, Ohrobec, Nad úvozem, 281, Nad úvozem 281, 25245 Ohrobec |
|
Ing. Petr Janča
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
28922, 18307094, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932/24 |
|
Ing. PETR JANČA
|
Neaktivní
od 31.10.2015
|
jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
28922, 18307094, Nymburk, Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, Jedličkova, 932, 24, Jedličkova 932/24, 28922 Lysá nad Labem |
|
Ing. Josef Mrázek
|
Neaktivní
od 01.11.2012
|
jednatel |
14.07.2005 |
Adresa: |
15800, 22763155, Praha 5, Jinonice, U Kříže, 612/5 |
|
Ing. Josef Mrázek
|
Neaktivní
od 01.11.2012
|
jednatel |
14.07.2005 |
Adresa: |
15800, 22763155, Praha, Jinonice, U kříže, 612, 5, U kříže 612/5, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|