MYKHAYLO POLOVKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.09.2021 |
Adresa: |
Hruševo, Košovoho 31 |
|
MYKHAYLO POLOVKO
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.09.2021 |
Adresa: |
Hruševo, Košovoho 31, Košovoho 31, Hruševo, Ukrajina |
|
Ing. RADOSLAV NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
75701, 71821074, Valašské Meziříčí, Juřinka, 158 |
|
Ing. RADOSLAV NĚMEČEK
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
10.03.2016 |
Adresa: |
75701, 71821074, Vsetín, Valašské Meziříčí, Juřinka, 158, Juřinka 158, 75701 Valašské Meziříčí |
|
Ing. MARCELA HUDEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
Jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
14000, 21951535, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Čestmírova, 1359, 27 |
|
Ing. MARCELA HUDEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
Jednatel |
31.07.2015 |
Adresa: |
14000, 21951535, Praha, Nusle, Čestmírova, 1359, 27, Čestmírova 1359/27, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JANA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
Jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
14000, 21951535, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Čestmírova, 1359, 27 |
|
JANA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2016
|
Jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
14000, 21951535, Praha, Nusle, Čestmírova, 1359, 27, Čestmírova 1359/27, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Jana Janečková
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
Jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
69666, Sudoměřice nad Moravou, Sudoměřice, 302 |
|
Ing. Marcela Hudečková
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
Jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
69662, 23229845, Strážnice, Kovářská, 1528 |
|
Jana Janečková
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
Jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
69666, 13554298, Hodonín, Sudoměřice, Sudoměřice, 302, č.p. 302, 69666 Sudoměřice |
|
Ing. Marcela Hudečková
|
Neaktivní
od 31.07.2015
|
Jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
69662, 23229845, Hodonín, Strážnice, Strážnice, Kovářská, 1528, Kovářská 1528, 69662 Strážnice |
|