Christopher John Barrow
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2010 |
Adresa: |
101, Plymouth PL 3 5 NY Torr Lane 23 |
|
Christopher John Barrow
|
Aktivní
|
jednatel |
13.12.2010 |
Adresa: |
Plymouth PL 3 5 NY Torr Lane 23 |
|
Martin Ječmínek
|
Neaktivní
od 10.05.2011
|
jednatel |
13.12.2010 |
Adresa: |
18200, 26210061, Praha 8, Libeň, Nad Rokoskou, 2361, 2 |
|
Martin Ječmínek
|
Neaktivní
od 10.05.2011
|
jednatel |
13.12.2010 |
Adresa: |
18200, 26210061, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 2361, 2a, Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Christopher John Barrow
|
Neaktivní
od 13.12.2010
|
jednatel |
26.09.2005 |
Adresa: |
16000, 22192930, Praha 6, Na Pernikářce, 23/730 |
|
Martin Ječmínek
|
Neaktivní
od 13.12.2010
|
jednatel |
26.09.2005 |
Adresa: |
18200, 22396721, Praha 8, Povltavská, 304/30 |
|
Christopher John Barrow
|
Neaktivní
od 13.12.2010
|
jednatel |
26.09.2005 |
Adresa: |
16000, 22192930, Praha, Dejvice, Na Pernikářce, 730, 23, Na Pernikářce 730/23, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Martin Ječmínek
|
Neaktivní
od 13.12.2010
|
jednatel |
26.09.2005 |
Adresa: |
18200, 22396721, Praha, Troja, Povltavská, 304, 30, Povltavská 304/30, Troja, 18200 Praha 8 |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 26.09.2005
|
jednatel |
04.07.2005 |
Adresa: |
14300, 21925178, Praha 4, Kolářova, 902/28 |
|
Martin Žižka
|
Neaktivní
od 26.09.2005
|
jednatel |
04.07.2005 |
Adresa: |
14300, 21925178, Praha, Modřany, Kolářova, 902, 28, Kolářova 902/28, Modřany, 14300 Praha 4 |
|