RUDOLF VANĚK
|
Aktivní
|
Jednatel |
31.07.2024 |
Adresa: |
41705, 15023257, Teplice, Osek, Osek, Sokolská, 191, Sokolská 191, 41705 Osek |
|
RUDOLF VANĚK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.01.2017 |
Adresa: |
26101, 25303643, Příbram, Drásov, Drásov, 107 |
|
Mgr. PETR ŘEHÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
40011, 17882672, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, V Klidu, 3114, 6 |
|
Mgr. PETR ŘEHÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
09.06.2016 |
Adresa: |
40011, 17882672, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, V Klidu, 3114, 6, V Klidu 3114/6, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
RUDOLF VANĚK
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
Jednatel |
28.01.2017 |
Adresa: |
26101, 25303643, Příbram, Drásov, Drásov, 107, č.p. 107, 26101 Drásov |
|
Mgr. Petr Řehák
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
40011, 17882672, Ústí nad Labem, V Klidu, 3114/6 |
|
Rudolf Vaněk
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
Jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
Přestanov 50, 403 17 Chabařovice |
|
Mgr. PETR ŘEHÁK
|
Neaktivní
od 09.06.2016
|
Jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
40011, 17882672, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, V Klidu, 3114, 6, V Klidu 3114/6, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Rudolf Vaněk
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
Jednatel |
16.02.2005 |
Adresa: |
40317, 23075716, Ústí nad Labem, Přestanov, Přestanov, 50, č.p. 50, 40317 Přestanov |
|