VLASTIMIL LACINÝ
|
Neaktivní
od 19.05.2016
|
Jednatel |
16.06.2014 |
Adresa: |
37842, 14738295, Nová Včelnice, Nová Včelnice, Vrchlického, 141 |
|
VLASTIMIL LACINÝ
|
Neaktivní
od 19.05.2016
|
Jednatel |
16.06.2014 |
Adresa: |
37842, 14738295, Jindřichův Hradec, Nová Včelnice, Nová Včelnice, Vrchlického, 141, Vrchlického 141, 37842 Nová Včelnice |
|
VLASTIMIL LACINÝ
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
Jednatel |
15.06.2014 |
Adresa: |
37842, 14738295, Nová Včelnice, Nová Včelnice, Vrchlického, 141 |
|
VLASTIMIL LACINÝ
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
Jednatel |
15.06.2014 |
Adresa: |
37842, 14738295, Jindřichův Hradec, Nová Včelnice, Nová Včelnice, Vrchlického, 141, Vrchlického 141, 37842 Nová Včelnice |
|
Radek Toman
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
Jednatel |
18.02.2010 |
Adresa: |
59101, 3411770, Žďár nad Sázavou, Vančurova, 5 |
|
Vlastimil Laciný
|
Neaktivní
od 15.06.2014
|
Jednatel |
18.02.2010 |
Adresa: |
37842, 14738295, Nová Včelnice, Vrchlického, 141 |
|
RADEK TOMAN
|
Neaktivní
od 10.01.2012
|
Jednatel |
18.02.2010 |
Adresa: |
59101, 3411770, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 4, Vančurova, 2106, 5, Vančurova 2106/5, Žďár nad Sázavou 4, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
VLASTIMIL LACINÝ
|
Neaktivní
od 15.06.2014
|
Jednatel |
18.02.2010 |
Adresa: |
37842, 14738295, Jindřichův Hradec, Nová Včelnice, Nová Včelnice, Vrchlického, 141, Vrchlického 141, 37842 Nová Včelnice |
|
Hana Říhová
|
Neaktivní
od 08.06.2007
|
Jednatel |
25.10.2006 |
Adresa: |
59102, 3405460, Žďár nad Sázavou, U Pily, 200/25 |
|
Vlastimil Laciný
|
Neaktivní
od 18.02.2010
|
Jednatel |
25.10.2006 |
Adresa: |
37842, 14738295, Nová Včelnice, Vrchlického, 141 |
|
Hana Říhová
|
Neaktivní
od 08.06.2007
|
Jednatel |
25.10.2006 |
Adresa: |
59102, 3405460, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, U Pily, 200, 25, U Pily 200/25, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou |
|
VLASTIMIL LACINÝ
|
Neaktivní
od 18.02.2010
|
Jednatel |
25.10.2006 |
Adresa: |
37842, 14738295, Jindřichův Hradec, Nová Včelnice, Nová Včelnice, Vrchlického, 141, Vrchlického 141, 37842 Nová Včelnice |
|
Hana Říhová
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
Jednatel |
28.02.2006 |
Adresa: |
75114, Chmelín, 142 |
|
Zuzana Kadlčková
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
Jednatel |
28.02.2006 |
Adresa: |
40777, 149314, Šluknov, Rumburská, 987 |
|
Hana Říhová
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
Jednatel |
28.02.2006 |
Adresa: |
142, Chmelín, 75114, 75114 Chmelín 142, Česká republika |
|
Zuzana Kadlčková
|
Neaktivní
od 25.10.2006
|
Jednatel |
28.02.2006 |
Adresa: |
40777, 149314, Děčín, Šluknov, Šluknov, Rumburská, 987, Rumburská 987, 40777 Šluknov |
|
Petr Šulc
|
Neaktivní
od 28.02.2006
|
Jednatel |
02.03.2005 |
Adresa: |
Šluknov - Císařský 337 |
|