MILOŠ MUSIL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
LUBOMÍR OTEC
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
BARBORA FAKTOROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
MARCELA KUNOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.05.2023 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
MILAN KUBALA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.02.2021 |
Adresa: |
40313, 9327193, Ústí nad Labem, Řehlovice, Řehlovice, 107 |
|
MILOŠ MUSIL
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
21.10.2018 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2 |
|
MARCELA KUNOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
23.12.2014 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2 |
|
MILAN KUBALA
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
Předseda výboru |
20.02.2021 |
Adresa: |
40313, 9327193, Ústí nad Labem, Řehlovice, Řehlovice, 107, č.p. 107, 40313 Řehlovice |
|
MILOŠ MUSIL
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
Místopředseda výboru |
21.10.2018 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
MARCELA KUNOVÁ
|
Neaktivní
od 10.05.2023
|
Člen výboru |
23.12.2014 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Alena Podlesná
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Člen výboru |
13.04.2011 |
Adresa: |
40001, Ústí nad Labem, U Stadionu, 901, 2 |
|
Miloš Musil
|
Neaktivní
od 21.10.2018
|
Místopředseda výboru |
13.04.2011 |
Adresa: |
40001, Ústí nad Labem, U Stadionu, 901, 2 |
|
Milan Kubala
|
Neaktivní
od 20.02.2021
|
Předseda výboru |
13.04.2011 |
Adresa: |
40001, Ústí nad Labem, U Stadionu, 901, 2 |
|
Alena Podlesná
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Člen výboru |
13.04.2011 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
MILOŠ MUSIL
|
Neaktivní
od 21.10.2018
|
Místopředseda výboru |
13.04.2011 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
Milan Kubala
|
Neaktivní
od 20.02.2021
|
Předseda výboru |
13.04.2011 |
Adresa: |
40001, 17804434, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, U Stadiónu, 901, 2, U Stadiónu 901/2, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|