Informace o společnosti
Datum aktualizace:
06.06.2024
Název: | DŽBÁNSKO, o.p.s. |
ICO: | 27268152 |
Registrovaná adresa: | 43801, 9258051, Louny, Žatec, Žatec, náměstí Svobody, 1, náměstí Svobody 1, 43801 Žatec |
Začleněno na: | 04.05.2005 |
Předmět podnikání: |
nakladatelská a vydavatelská činnost
činnost v oboru obnovy a rozvoje krajiny
činnost v oboru zajišťování dopravy dětí, nemocných, starých a sociálně slabých občanů na bohoslužby a kulturní akce
činnost v oboru rozvoje duchovního, kulturního a společenského života včetně poskytování informací a poradenství
pomoc ve stáří a v nemoci
pomoc při živelných pohromách
provozování charitativních a sociálních služeb
činnost v oboru obnovy a ochrany historických památek a jiných obecně prospěšných staveb
činnost v oboru prevence společenské a drogové kriminality
činnost v oboru rozvoje turistického ruchu oblasti
organizování volnočasových aktivit dětí
pořádání a tvorba kulturních a kulturně sociálních projektů v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, včetně zajišťování služeb a činností souvisejících s realizací uvedených projektů
činnost a podpora v oborech školství a vzdělanosti žáků a studentů ze sociálně slabých rodin
činnost na podporu vzniku a pořádání kulturních akcí
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MgA. PAVEL KUNČAR | Aktivní | Člen dozorčí rady | 25.07.2014 |
|
|||
Bc. PETR VALENTA | Aktivní | Člen dozorčí rady | 25.07.2014 |
|
|||
Ing. ZUZANA HORNÍKOVÁ | Aktivní | Předseda dozorčí rady | 25.07.2014 |
|
|||
Ing. Jan Böhm | Aktivní | Člen správní rady | 25.07.2014 |
|
|||
JANA POSPÍŠILOVÁ | Aktivní | Člen správní rady | 25.07.2014 |
|
|||
Mgr. MAREK ŠTĚPÁN | Aktivní | Předseda správní rady | 25.07.2014 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. LENKA KOŘÍNKOVÁ | Aktivní | Ředitel | 13.07.2022 |
|
|||
Mgr. LENKA KOŘÍNKOVÁ | Aktivní | Ředitel | 13.07.2022 |
|
|||
Mgr. LENKA KOŘÍNKOVÁ | Neaktivní od 13.07.2022 | Ředitel | 09.09.2020 |
|
|||
Mgr. LENKA KOŘÍNKOVÁ | Neaktivní od 13.07.2022 | Ředitel | 09.09.2020 |
|
|||
Mgr. LENKA VLČKOVÁ | Neaktivní od 09.09.2020 | Ředitel | 20.07.2016 |
|
|||
Mgr. LENKA VLČKOVÁ | Neaktivní od 09.09.2020 | Ředitel | 20.07.2016 |
|
|||
Mgr. LENKA VLČKOVÁ | Neaktivní od 20.07.2016 | Ředitel | 25.07.2014 |
|
|||
Mgr. LENKA VLČKOVÁ | Neaktivní od 20.07.2016 | Ředitel | 25.07.2014 |
|
Registrační číslo DŽBÁNSKO, o.p.s. je 27268152.
Registrační adresa DŽBÁNSKO, o.p.s. je 43801, 9258051, Louny, Žatec, Žatec, náměstí Svobody, 1, náměstí Svobody 1, 43801 Žatec.
DŽBÁNSKO, o.p.s. byla založena 04.05.2005.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MgA. PAVEL KUNČAR, Bc. PETR VALENTA, Ing. ZUZANA HORNÍKOVÁ, Ing. Jan Böhm, JANA POSPÍŠILOVÁ, Mgr. MAREK ŠTĚPÁN.