Ing. DANA BĚLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.05.2024 |
Adresa: |
41501, 20253231, Teplice, Teplice, Teplice, Kapelní, 378, 8, Kapelní 378/8, 41501 Teplice |
|
Ing. DANA BĚLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2018 |
Adresa: |
33141, 628778, Plzeň-sever, Kožlany, Dřevec, 24 |
|
Ing. LENKA OPACKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.05.2017 |
Adresa: |
41712, 18532349, Teplice, Proboštov, Proboštov, Kpt. Jaroše, 403, 50 |
|
Ing. LENKA OPACKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.05.2017 |
Adresa: |
41712, 18532349, Teplice, Proboštov, Proboštov, Kpt. Jaroše, 403, 50, Kpt. Jaroše 403/50, 41712 Proboštov |
|
Ing. DANA BĚLOVÁ
|
Neaktivní
od 08.05.2024
|
jednatel |
20.07.2018 |
Adresa: |
33141, 628778, Plzeň-sever, Kožlany, Dřevec, 24, Dřevec 24, 33141 Kožlany |
|
Ing. DANA BĚLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
jednatel |
16.10.2013 |
Adresa: |
41712, 25751701, Proboštov, Proboštov, Na lučinách, 651, 12 |
|
Ing. DANA BĚLOVÁ
|
Neaktivní
od 20.07.2018
|
jednatel |
16.10.2013 |
Adresa: |
41712, 25751701, Teplice, Proboštov, Proboštov, Na lučinách, 651, 12, Na lučinách 651/12, 41712 Proboštov |
|
Ing. Dana Bělová
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
jednatel |
04.05.2005 |
Adresa: |
41712, 25751701, Proboštov, Na Lučinách, 651/12 |
|
Ing. Lenka Opacká
|
Neaktivní
od 01.05.2017
|
jednatel |
04.05.2005 |
Adresa: |
41712, 18532349, Proboštov, Kpt. Jaroše, 403/50 |
|
Ing. DANA BĚLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2013
|
jednatel |
04.05.2005 |
Adresa: |
41712, 25751701, Teplice, Proboštov, Proboštov, Na lučinách, 651, 12, Na lučinách 651/12, 41712 Proboštov |
|
Ing. LENKA OPACKÁ
|
Neaktivní
od 01.05.2017
|
jednatel |
04.05.2005 |
Adresa: |
41712, 18532349, Teplice, Proboštov, Proboštov, Kpt. Jaroše, 403, 50, Kpt. Jaroše 403/50, 41712 Proboštov |
|