MICHAL PROKOP
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.02.2024 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14, Svatoplukova 651/14, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Záboj Marek
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
07.02.2024 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
VLADIMÍR ŠITAVANC
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.02.2024 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
LUBOMÍR MOLNÁR
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.01.2024 |
Adresa: |
46311, 85305936, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Kozácká, 1876, Kozácká 1876, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
JIŘÍ NERAD
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.05.2023 |
Adresa: |
46001, 26190141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 650, 12, Svatoplukova 650/12, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Aktivní
|
předseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14 |
|
MICHAL PROKOP
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14 |
|
ZÁBOJ MAREK
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8 |
|
JIŘÍ NERAD
|
Aktivní
|
člen výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
46001, 26190141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 650, 12 |
|
LUBOMÍR MOLNÁR
|
Aktivní
|
člen výboru |
24.04.2019 |
Adresa: |
51244, 25493558, Semily, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice, 449 |
|
LUBOMÍR MOLNÁR
|
Neaktivní
od 04.01.2024
|
člen výboru |
26.05.2023 |
Adresa: |
51244, 25493558, Semily, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice, 449, Horní Rokytnice 449, 51244 Rokytnice nad Jizerou |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 07.02.2024
|
Předseda výboru |
26.05.2023 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14, Svatoplukova 651/14, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
MICHAL PROKOP
|
Neaktivní
od 07.02.2024
|
Místopředseda výboru |
26.05.2023 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14, Svatoplukova 651/14, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Záboj Marek
|
Neaktivní
od 07.02.2024
|
člen výboru |
26.05.2023 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
předseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14, Svatoplukova 651/14, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
MICHAL PROKOP
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
místopředseda výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14, Svatoplukova 651/14, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Záboj Marek
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
člen výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
JIŘÍ NERAD
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
člen výboru |
15.06.2021 |
Adresa: |
46001, 26190141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 650, 12, Svatoplukova 650/12, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
LUBOMÍR MOLNÁR
|
Neaktivní
od 26.05.2023
|
člen výboru |
24.04.2019 |
Adresa: |
51244, 25493558, Semily, Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice, 449, Horní Rokytnice 449, 51244 Rokytnice nad Jizerou |
|
VLADIMÍR ŠITAVANC
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
Člen výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8 |
|
MICHAL PROKOP
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
člen výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14 |
|
JIŘÍ NERAD
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
Předseda výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26190141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 650, 12 |
|
ZÁBOJ MAREK
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
místopředseda výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8 |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
člen výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14 |
|
VLADIMÍR ŠITAVANC
|
Neaktivní
od 24.04.2019
|
Člen výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Záboj Marek
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
místopředseda výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
LUKÁŠ URBAN
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
člen výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14, Svatoplukova 651/14, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
MICHAL PROKOP
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
člen výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26083141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 651, 14, Svatoplukova 651/14, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
JIŘÍ NERAD
|
Neaktivní
od 15.06.2021
|
Předseda výboru |
17.04.2018 |
Adresa: |
46001, 26190141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 650, 12, Svatoplukova 650/12, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
MICHAL NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
předseda výboru |
05.02.2013 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8 |
|
JIŘÍ NERAD
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
místopředseda výboru |
05.02.2013 |
Adresa: |
46001, 26190141, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 650, 12 |
|
MICHAL NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
předseda výboru |
05.02.2013 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
JIŘÍ NERAD
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
místopředseda výboru |
05.02.2013 |
Adresa: |
46001, 26190141, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 650, 12, Svatoplukova 650/12, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Ing. Vladimír Šitavanc
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
člen výboru |
14.11.2012 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8 |
|
Marek Záboj
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
člen výboru |
14.11.2012 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648/8 |
|
Ing. Vladimír Šitavanc
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
člen výboru |
14.11.2012 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
MAREK ZÁBOJ
|
Neaktivní
od 17.04.2018
|
člen výboru |
14.11.2012 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
Michal Navrátil
|
Neaktivní
od 05.02.2013
|
předseda výboru |
12.12.2007 |
Adresa: |
46001, Liberec IV, Svatoplukova, 648 |
|
MICHAL NAVRÁTIL
|
Neaktivní
od 05.02.2013
|
předseda výboru |
12.12.2007 |
Adresa: |
46001, 26436337, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 648, 8, Svatoplukova 648/8, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
PROCTUS DC s.r.o.
25465848 |
Neaktivní
od 15.06.2006
|
pověřený vlastník |
20.05.2005 |
Adresa: |
Liberec 11, Londýnská, 51/2 |
|
PROCTUS DC s.r.o.
25465848 |
Neaktivní
od 15.06.2006
|
pověřený vlastník |
20.05.2005 |
Adresa: |
46001, 23693240, Liberec, Liberec, Liberec XI-Růžodol I, Londýnská, 51, 2, Londýnská 51/2, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec |
|