MICHAELA ČERNÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.01.2022 |
Adresa: |
41117, 16721284, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Dvouletky, 664 |
|
MILOSLAV ČERNÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.01.2022 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782 |
|
MARTA LÍBALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.01.2022 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782 |
|
MICHAELA ČERNÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
14.01.2022 |
Adresa: |
41117, 16721284, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Dvouletky, 664, Dvouletky 664, 41117 Libochovice |
|
MILOSLAV ČERNÝ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
14.01.2022 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782, Kosmonautů 782, 41117 Libochovice |
|
MARTA LÍBALOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
14.01.2022 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782, Kosmonautů 782, 41117 Libochovice |
|
MICHAELA KROFOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2022
|
předseda výboru |
03.08.2019 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782 |
|
MILOSLAV ČERNÝ
|
Neaktivní
od 14.01.2022
|
místopředseda výboru |
03.08.2019 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782 |
|
Město Libochovice
00263931 |
Neaktivní
od 14.01.2022
|
člen výboru |
03.08.2019 |
Adresa: |
41117, 16715306, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, náměstí 5. května, 48 |
|
Město Libochovice
00263931 |
Neaktivní
od 14.01.2022
|
člen výboru |
03.08.2019 |
Adresa: |
41117, 16715306, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, náměstí 5. května, 48, náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice |
|
MICHAELA KROFOVÁ
|
Neaktivní
od 14.01.2022
|
předseda výboru |
03.08.2019 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782, Kosmonautů 782, 41117 Libochovice |
|
MILOSLAV ČERNÝ
|
Neaktivní
od 14.01.2022
|
místopředseda výboru |
03.08.2019 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782, Kosmonautů 782, 41117 Libochovice |
|
MARIE KUNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2019
|
předseda výboru |
01.09.2016 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782 |
|
MICHAELA KROFOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2019
|
místopředseda výboru |
01.09.2016 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782 |
|
Město Libochovice
00263931 |
Neaktivní
od 03.08.2019
|
člen výboru |
01.09.2016 |
Adresa: |
41117, 16715306, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, náměstí 5. května, 48 |
|
Město Libochovice
00263931 |
Neaktivní
od 03.08.2019
|
člen výboru |
01.09.2016 |
Adresa: |
41117, 16715306, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, náměstí 5. května, 48, náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice |
|
MARIE KUNOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2019
|
předseda výboru |
01.09.2016 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782, Kosmonautů 782, 41117 Libochovice |
|
MICHAELA KROFOVÁ
|
Neaktivní
od 03.08.2019
|
místopředseda výboru |
01.09.2016 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782, Kosmonautů 782, 41117 Libochovice |
|
Město Libochovice
00263931 |
Neaktivní
od 01.09.2016
|
člen výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
41117, 16715306, Libochovice, Libochovice, náměstí 5. května, 48 |
|
Město Libochovice
00263931 |
Neaktivní
od 01.09.2016
|
člen výboru |
04.01.2014 |
Adresa: |
41117, 16715306, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, náměstí 5. května, 48, náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice |
|
Město Libochovice zastoupené Renatou Beranovou
00263931 |
Neaktivní
od 04.01.2014
|
člen výboru |
08.02.2012 |
Adresa: |
41117, Libochovice, nám. 5 května, 48 |
|
Město Libochovice zastoupené Renatou Beranovou
00263931 |
Neaktivní
od 04.01.2014
|
člen výboru |
08.02.2012 |
Adresa: |
41117, 16715306, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, náměstí 5. května, 48, náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice |
|
Město Libochovice, zastoupené zaměstnancem Pavlem Futerou
00263931 |
Neaktivní
od 08.02.2012
|
Člen výboru |
19.12.2009 |
Adresa: |
41117, 16715306, Libochovice, nám. 5. května, 48 |
|
Město Libochovice, zastoupené zaměstnancem Pavlem Futerou
00263931 |
Neaktivní
od 08.02.2012
|
Člen výboru |
19.12.2009 |
Adresa: |
41117, 16715306, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, náměstí 5. května, 48, náměstí 5. května 48, 41117 Libochovice |
|
Marie Kunová
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
Předseda |
28.10.2009 |
Adresa: |
41117, 16722469, Libochovice, Kosmonautů, 782 |
|
Pavel Kubů
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
Místopředseda |
28.10.2009 |
Adresa: |
41117, 16722469, Libochovice, Kosmonautů, 782 |
|
MARIE KUNOVÁ
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
Předseda |
28.10.2009 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782, Kosmonautů 782, 41117 Libochovice |
|
Pavel Kubů
|
Neaktivní
od 01.09.2016
|
Místopředseda |
28.10.2009 |
Adresa: |
41117, 16722469, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Kosmonautů, 782, Kosmonautů 782, 41117 Libochovice |
|