ROMAN MARONYÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.06.2021 |
Adresa: |
43401, 25654772, Most, Most, Most, V Břízách, 1906 |
|
ROMAN MARONYÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
24.06.2021 |
Adresa: |
43401, 25654772, Most, Most, Most, V Břízách, 1906, V Břízách 1906, 43401 Most |
|
ROMAN MARONYÁK
|
Neaktivní
od 24.06.2021
|
Jednatel |
08.09.2016 |
Adresa: |
43401, 5097053, Most, Most, Most, Zahražanská, 1505, 4 |
|
ROMAN MARONYÁK
|
Neaktivní
od 24.06.2021
|
Jednatel |
08.09.2016 |
Adresa: |
43401, 5097053, Most, Most, Most, Zahražanská, 1505, 4, Zahražanská 1505/4, 43401 Most |
|
ROMAN MARONYÁK
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
Jednatel |
07.04.2016 |
Adresa: |
43401, 5103509, Most, Most, Most, Chomutovská, 2231, 20 |
|
ROMAN MARONYÁK
|
Neaktivní
od 08.09.2016
|
Jednatel |
07.04.2016 |
Adresa: |
43401, 5103509, Most, Most, Most, Chomutovská, 2231, 20, Chomutovská 2231/20, 43401 Most |
|
RADEK VRÁBEL
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
43401, 5097100, Most, Most, Most, Marš. Žukova, 1510, 9 |
|
RADEK VRÁBEL
|
Neaktivní
od 24.10.2017
|
Jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
43401, 5097100, Most, Most, Most, Marš. Žukova, 1510, 9, Marš. Žukova 1510/9, 43401 Most |
|
MARTIN VAVRO
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
Jednatel |
13.07.2014 |
Adresa: |
43543, 26595583, Horní Jiřetín, Horní Jiřetín, Pod Lesem, 224, 27 |
|
MARTIN VAVRO
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
Jednatel |
13.07.2014 |
Adresa: |
43543, 26595583, Most, Horní Jiřetín, Horní Jiřetín, Pod Lesem, 224, 27, Pod Lesem 224/27, 43543 Horní Jiřetín |
|
Martin Vavro
|
Neaktivní
od 13.07.2014
|
Jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
43401, 26595583, Horní Jiřetín, Pod Lesem, 224/27 |
|
MARTIN VAVRO
|
Neaktivní
od 13.07.2014
|
Jednatel |
21.12.2007 |
Adresa: |
43543, 26595583, Most, Horní Jiřetín, Horní Jiřetín, Pod Lesem, 224, 27, Pod Lesem 224/27, 43543 Horní Jiřetín |
|
Radek Vrábel
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
Jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
43401, 5106991, Most, Zdeňka Fibicha, 2580/12 |
|
Roman Maronyák
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
Jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
43401, 5109990, Most, Obránců míru, 2881/8 |
|
Radek Vrábel
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
Jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
43401, 5106991, Most, Most, Most, Zdeňka Fibicha, 2580, 12, Zdeňka Fibicha 2580/12, 43401 Most |
|
Roman Maronyák
|
Neaktivní
od 07.04.2016
|
Jednatel |
30.06.2005 |
Adresa: |
43401, 5109990, Most, Most, Most, Obránců míru, 2881, 8, Obránců míru 2881/8, 43401 Most |
|