LENKA FOLGET KLÍMOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.08.2023 |
Adresa: |
11000, 21723354, Praha, Staré Město, Rybná, 694, 22, Rybná 694/22, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
LENKA FOLGET KLÍMOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
41501, 20247117, Teplice, Žalany, Lelov, Černčická, 30 |
|
JIŘÍ MRÁZEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.06.2015 |
Adresa: |
41501, 14984067, Teplice, Bořislav, Bořislav, 124 |
|
JIŘÍ MRÁZEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.06.2015 |
Adresa: |
41501, 14984067, Teplice, Bořislav, Bořislav, 124, č.p. 124, 41501 Bořislav |
|
LENKA FOLGET KLÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
Jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
41501, 20247117, Teplice, Žalany, Lelov, Černčická, 30, Černčická 30, Lelov, 41501 Žalany |
|
JIŘÍ MRÁZEK
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
Jednatel |
24.11.2014 |
Adresa: |
40004, 9339396, Trmice, Trmice, Fügnerova, 345, 31 |
|
JIŘÍ MRÁZEK
|
Neaktivní
od 10.06.2015
|
Jednatel |
24.11.2014 |
Adresa: |
40004, 9339396, Ústí nad Labem, Trmice, Trmice, Fügnerova, 345, 31, Fügnerova 345/31, 40004 Trmice |
|
LENKA FOLGET KLÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
41501, 18506461, Bžany, Lhenice, 22 |
|
LENKA FOLGET KLÍMOVÁ
|
Neaktivní
od 18.11.2016
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
41501, 18506461, Teplice, Bžany, Lhenice, 22, Lhenice 22, 41501 Bžany |
|
JIŘÍ MRÁZEK
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
Jednatel |
07.05.2014 |
Adresa: |
40004, 9339396, Trmice, Trmice, Fügnerova, 345, 31 |
|
JIŘÍ MRÁZEK
|
Neaktivní
od 24.11.2014
|
Jednatel |
07.05.2014 |
Adresa: |
40004, 9339396, Ústí nad Labem, Trmice, Trmice, Fügnerova, 345, 31, Fügnerova 345/31, 40004 Trmice |
|
Lenka Klímová
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
19.06.2006 |
Adresa: |
Lhenice 4, Bžany, 415 01 Teplice |
|
Lenka Klímová
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
19.06.2006 |
Adresa: |
41501, 18506372, Teplice, Bžany, Lhenice, 4, Lhenice 4, 41501 Bžany |
|
Lenka Klímová
|
Neaktivní
od 19.06.2006
|
Jednatel |
26.08.2005 |
Adresa: |
417 64 Bžany, Lhenice čp. 22 |
|
Jiří Mrázek
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
Jednatel |
26.08.2005 |
Adresa: |
400 04 Řehlovice, Dubice čp. 22 |
|
Jiří Mrázek
|
Neaktivní
od 07.05.2014
|
Jednatel |
26.08.2005 |
Adresa: |
40004, 9343903, Ústí nad Labem, Trmice, Trmice, Žižkova, Žižkova č.ev. 2533, 40004 Trmice |
|