MICHALA STŘELKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.07.2022 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245 |
|
JOSEF HAVLÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.07.2022 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244 |
|
FRANTIŠEK ŠIMŮNEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.07.2022 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
MICHALA STŘELKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
05.07.2022 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245, Pod Vrchem 245, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
JOSEF HAVLÍK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
05.07.2022 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244, Pod Vrchem 244, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
FRANTIŠEK ŠIMŮNEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
05.07.2022 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
OSBD SPRÁVA s.r.o.
04596706 |
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Předseda výboru |
27.02.2018 |
Adresa: |
40502, 25696866, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Jeronýmova, 425, 15 |
|
OSBD SPRÁVA s.r.o.
04596706 |
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Předseda výboru |
27.02.2018 |
Adresa: |
40502, 25696866, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Jeronýmova, 425, 15, Jeronýmova 425/15, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
PAVLA CABRNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2018
|
Předseda výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40505, 253791, Děčín, Děčín, Děčín XX-Nová Ves, Pod Vrchem, 34 |
|
JOSEF HAVLÍK
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Místopředseda výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244 |
|
MARTIN SALAVA
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Člen výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
STANISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Člen výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244 |
|
JOSEF AMBROŽ
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Člen výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40502, 220973, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Červený Vrch, 41, 8 |
|
PAVLA CABRNOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 27.02.2018
|
Předseda výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40505, 253791, Děčín, Děčín, Děčín XX-Nová Ves, Pod Vrchem, 34, Pod Vrchem 34, Děčín XX-Nová Ves, 40505 Děčín |
|
JOSEF HAVLÍK
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Místopředseda výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244, Pod Vrchem 244, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
MARTIN SALAVA
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Člen výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
STANISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Člen výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244, Pod Vrchem 244, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
JOSEF AMBROŽ
|
Neaktivní
od 05.07.2022
|
Člen výboru |
15.07.2016 |
Adresa: |
40502, 220973, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Červený Vrch, 41, 8, Červený Vrch 41/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
STANISLAVA VAJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Člen výboru |
23.04.2016 |
Adresa: |
40502, 84905, Děčín, Verneřice, Rytířov, 2 |
|
STANISLAVA VAJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Člen výboru |
23.04.2016 |
Adresa: |
40502, 84905, Děčín, Verneřice, Rytířov, 2, Rytířov 2, 40502 Verneřice |
|
STANISLAVA VAJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2016
|
Člen výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
MICHALA STŘELKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Předseda výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245 |
|
PETR HLÁVKA
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Místopředseda výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
DANA DOLEJŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Člen výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
DOBROMILA ŠIMŮNKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Člen výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
MIROSLAV JINDŘIŠEK
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Člen výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244 |
|
STANISLAVA VAJGLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.04.2016
|
Člen výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
DOBROMILA ŠIMŮNKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Člen výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
MIROSLAV JINDŘIŠEK
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Člen výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244, Pod Vrchem 244, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
MICHALA STŘELKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Předseda výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245, Pod Vrchem 245, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
PETR HLÁVKA
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Místopředseda výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
DANA DOLEJŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.07.2016
|
Člen výboru |
27.09.2014 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
MICHALA STŘELKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Předseda výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245 |
|
PETR HLÁVKA
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
MONIKA DĚKANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
MIROSLAV JINDŘIŠEK
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240885, Děčín, Děčín IX-Bynov, Na Pěšině, 241 |
|
STANISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244 |
|
MARTIN SALAVA
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
MICHALA STŘELKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Předseda výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245, Pod Vrchem 245, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
PETR HLÁVKA
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
MONIKA DĚKANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
MIROSLAV JINDŘIŠEK
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240885, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Na Pěšině, 241, Na Pěšině 241, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
STANISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244, Pod Vrchem 244, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
MARTIN SALAVA
|
Neaktivní
od 27.09.2014
|
Člen výboru |
22.01.2013 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Pavla Bártová
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Předseda výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín IX - Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
Miroslav Příhonský
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Místopředseda výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín IX - Bynov, Pod Vrchem, 245 |
|
Miroslava Salavová
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Člen výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín IX - Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
Miroslava Strnadová
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Člen výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín IX - Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
Michala Střelková
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Člen výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín IX - Bynov, Pod Vrchem, 245 |
|
Pavla Bártová
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Předseda výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Miroslav Příhonský
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Místopředseda výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245, Pod Vrchem 245, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Miroslava Salavová
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Člen výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Miroslava Strnadová
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Člen výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
MICHALA STŘELKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.01.2013
|
Člen výboru |
22.05.2009 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245, Pod Vrchem 245, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Richard Fresser
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Předseda |
08.08.2005 |
Adresa: |
240915, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245 |
|
Zdeněk Zajan
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Člen |
08.08.2005 |
Adresa: |
240923, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
Petr Baštrnák
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Člen |
08.08.2005 |
Adresa: |
240915, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245 |
|
Dobromila Šimůnková
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Člen |
08.08.2005 |
Adresa: |
240923, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246 |
|
Martin Libáňský
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Člen |
08.08.2005 |
Adresa: |
240907, Děčín IX - Bynov, Pod Vrchem, 244 |
|
Richard Fresser
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Předseda |
08.08.2005 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245, Pod Vrchem 245, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Zdeněk Zajan
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Člen |
08.08.2005 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Petr Baštrnák
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Člen |
08.08.2005 |
Adresa: |
40505, 240915, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 245, Pod Vrchem 245, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
DOBROMILA ŠIMŮNKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Člen |
08.08.2005 |
Adresa: |
40505, 240923, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 246, Pod Vrchem 246, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|
Martin Libáňský
|
Neaktivní
od 22.05.2009
|
Člen |
08.08.2005 |
Adresa: |
40505, 240907, Děčín, Děčín, Děčín IX-Bynov, Pod Vrchem, 244, Pod Vrchem 244, Děčín IX-Bynov, 40505 Děčín |
|