DAVID KLAČANSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.11.2023 |
Adresa: |
40001, 17829801, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Pařížská, 1429, 10, Pařížská 1429/10, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
DAVID KLAČANSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
40001, 28047851, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Skorotická, 821, 2e |
|
Tino Bauer
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
09376, Oelsnitz/E, Grenzstr. 17a |
|
Tino Bauer
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.06.2014 |
Adresa: |
Oelsnitz/E, Grenzstr. 17a, 09376, Grenzstr. 17a, 09376 Oelsnitz/E, Německo |
|
DAVID KLAČANSKÝ
|
Neaktivní
od 16.11.2023
|
Jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
40001, 28047851, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Skorotická, 821, 2e, Skorotická 821/2e, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
DAVID KLAČANSKÝ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
Jednatel |
26.09.2016 |
Adresa: |
40001, 17867100, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Rembrandtova, 666, 13 |
|
DAVID KLAČANSKÝ
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
Jednatel |
26.09.2016 |
Adresa: |
40001, 17867100, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Bukov, Rembrandtova, 666, 13, Rembrandtova 666/13, Bukov, 40001 Ústí nad Labem |
|
Tino Bauer
|
Neaktivní
od 23.06.2014
|
Jednatel |
21.12.2005 |
Adresa: |
Niederwürschnitz, Hohensteiner Str. 95A, PSČ 09399, Spolková republika Německo |
|