PhDr. JAROSLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
Jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
43001, 23499265, Chomutov, Chomutov, náměstí Dr. Beneše, 1571, 37 |
|
LADISLAV LABAŠTA
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
Jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
43001, 23520132, Chomutov, Chomutov, Palackého, 3949 |
|
LADISLAV LABAŠTA
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
Jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
43001, 23520132, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palackého, 3949, Palackého 3949, 43001 Chomutov |
|
PhDr. JAROSLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 12.12.2017
|
Jednatel |
02.06.2014 |
Adresa: |
43001, 23499265, Chomutov, Chomutov, Chomutov, náměstí Dr. Beneše, 1571, 37, náměstí Dr. Beneše 1571/37, 43001 Chomutov |
|
Jiří Tomášek
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
Jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
43001, Křimov, Suchdol, 7 |
|
PhDr. Jaroslav Klíma
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
Jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
43001, 23499265, Chomutov, náměstí Dr.Beneše, 1571/37 |
|
Ladislav Labašta
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
Jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
43001, 23520132, Chomutov, Palackého, 3949 |
|
Jiří Tomášek
|
Neaktivní
od 24.02.2009
|
Jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
7, Křimov, Suchdol, 43001, 43001 Křimov - Suchdol 7, Česká republika |
|
PhDr. JAROSLAV KLÍMA
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
Jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
43001, 23499265, Chomutov, Chomutov, Chomutov, náměstí Dr. Beneše, 1571, 37, náměstí Dr. Beneše 1571/37, 43001 Chomutov |
|
LADISLAV LABAŠTA
|
Neaktivní
od 02.06.2014
|
Jednatel |
30.03.2006 |
Adresa: |
43001, 23520132, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palackého, 3949, Palackého 3949, 43001 Chomutov |
|