JUDr. PŘEMYSL KAMENÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
40502, 211273, Děčín, Děčín, Děčín I-Děčín, Čsl. armády, 1102, 23 |
|
JUDr. PŘEMYSL KAMENÁŘ
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.03.2017 |
Adresa: |
40502, 211273, Děčín, Děčín, Děčín I-Děčín, Čsl. armády, 1102, 23, Čsl. armády 1102/23, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín |
|
Ing. PAVEL TLUSTÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2013 |
Adresa: |
40502, 253456, Děčín, Děčín XIX-Čechy, Sněžnická, 34, 58 |
|
Ing. PAVEL TLUSTÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.07.2013 |
Adresa: |
40502, 253456, Děčín, Děčín, Děčín XIX-Čechy, Sněžnická, 34, 58, Sněžnická 34/58, Děčín XIX-Čechy, 40502 Děčín |
|
JUDr. PŘEMYSL KAMENÁŘ
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
40502, 211427, Děčín, Děčín I-Děčín, Čsl. armády, 1160, 21 |
|
JUDr. PŘEMYSL KAMENÁŘ
|
Neaktivní
od 02.03.2017
|
Jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
40502, 211427, Děčín, Děčín, Děčín I-Děčín, Čsl. armády, 1160, 21, Čsl. armády 1160/21, Děčín I-Děčín, 40502 Děčín |
|
Ing. Pavel Tlustý
|
Neaktivní
od 27.07.2013
|
Jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
40502, 253456, Děčín XIX-Čechy, Sněžnická, 34/58 |
|
JUDr. Přemysl Kamenář
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
40502, Děčín XVIII, Maxičky, 45 |
|
Ing. PAVEL TLUSTÝ
|
Neaktivní
od 27.07.2013
|
Jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
40502, 253456, Děčín, Děčín, Děčín XIX-Čechy, Sněžnická, 34, 58, Sněžnická 34/58, Děčín XIX-Čechy, 40502 Děčín |
|
JUDr. Přemysl Kamenář
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
Jednatel |
08.08.2006 |
Adresa: |
45, Děčín XVIII, Maxičky, 40502, Maxičky 45, 40502 Děčín XVIII, Česká republika |
|