ALEXANDER ŠULC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
41301, 16869206, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1757 |
|
VLADIMÍR URBAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
41301, 16869192, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1756 |
|
MIROSLAVA ČMEJLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
41301, 16869192, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1756 |
|
ALEXANDER ŠULC
|
Aktivní
|
předseda výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
41301, 16869206, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1757, Alej 17. listopadu 1757, 41301 Roudnice nad Labem |
|
VLADIMÍR URBAN
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
41301, 16869192, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1756, Alej 17. listopadu 1756, 41301 Roudnice nad Labem |
|
MIROSLAVA ČMEJLOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.08.2021 |
Adresa: |
41301, 16869192, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1756, Alej 17. listopadu 1756, 41301 Roudnice nad Labem |
|
IVO ŠKRABAL
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Předseda výboru |
04.10.2016 |
Adresa: |
41301, 26013681, Litoměřice, Vědomice, Vědomice, Na průhonu, 321 |
|
ALEXANDR ŠTUBŇA
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Člen výboru |
04.10.2016 |
Adresa: |
41301, 16869206, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1757 |
|
ALENA BROŽOVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Člen výboru |
04.10.2016 |
Adresa: |
41301, 16869192, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1756 |
|
IVO ŠKRABAL
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Předseda výboru |
04.10.2016 |
Adresa: |
41301, 26013681, Litoměřice, Vědomice, Vědomice, Na průhonu, 321, Na průhonu 321, 41301 Vědomice |
|
ALEXANDR ŠTUBŇA
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Člen výboru |
04.10.2016 |
Adresa: |
41301, 16869206, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1757, Alej 17. listopadu 1757, 41301 Roudnice nad Labem |
|
ALENA BROŽOVSKÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
Člen výboru |
04.10.2016 |
Adresa: |
41301, 16869192, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1756, Alej 17. listopadu 1756, 41301 Roudnice nad Labem |
|
IVO ŠKRABAL
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
Předseda výboru |
30.04.2016 |
Adresa: |
41301, 26013681, Litoměřice, Vědomice, Vědomice, Na průhonu, 321 |
|
IVO ŠKRABAL
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
Předseda výboru |
30.04.2016 |
Adresa: |
41301, 26013681, Litoměřice, Vědomice, Vědomice, Na průhonu, 321, Na průhonu 321, 41301 Vědomice |
|
Ivo Škrabal
|
Neaktivní
od 30.04.2016
|
Předseda výboru |
03.08.2006 |
Adresa: |
Roudnice nad Labem, Vědomice, Na Průhonu, 321 |
|
Alexandr Štubňa
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
Člen výboru |
03.08.2006 |
Adresa: |
16869206, Roudnice nad Labem, Alej 17.listopadu, 1757 |
|
Alena Brožovská
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
Člen výboru |
03.08.2006 |
Adresa: |
16869192, Roudnice nad Labem, Alej 17.listopadu, 1756 |
|
IVO ŠKRABAL
|
Neaktivní
od 30.04.2016
|
Předseda výboru |
03.08.2006 |
Adresa: |
41301, 26013681, Litoměřice, Vědomice, Vědomice, Na průhonu, 321, Na průhonu 321, 41301 Vědomice |
|
ALEXANDR ŠTUBŇA
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
Člen výboru |
03.08.2006 |
Adresa: |
41301, 16869206, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1757, Alej 17. listopadu 1757, 41301 Roudnice nad Labem |
|
ALENA BROŽOVSKÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2016
|
Člen výboru |
03.08.2006 |
Adresa: |
41301, 16869192, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1756, Alej 17. listopadu 1756, 41301 Roudnice nad Labem |
|