MILAN FILO
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2020 |
Adresa: |
50346, 15830641, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Štěnkov, 69 |
|
MILAN FILO
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2020 |
Adresa: |
50346, 15830641, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem, Štěnkov, 69, Štěnkov 69, 50346 Třebechovice pod Orebem |
|
JUDr. TOMÁŠ RYNT
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
Jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
43001, 27219020, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Šípková, 5588 |
|
JUDr. TOMÁŠ RYNT
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
Jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
43001, 27219020, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Šípková, 5588, Šípková 5588, 43001 Chomutov |
|
JUDr. TOMÁŠ RYNT
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
Jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
43001, 23512890, Chomutov, Chomutov, Čelakovského, 3201, 4 |
|
MARTIN OHAREK
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
Jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
43144, 25603892, Droužkovice, Droužkovice, Rudé armády, 268 |
|
JUDr. TOMÁŠ RYNT
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
Jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
43001, 23512890, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Čelakovského, 3201, 4, Čelakovského 3201/4, 43001 Chomutov |
|
MARTIN OHAREK
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
Jednatel |
12.08.2014 |
Adresa: |
43144, 25603892, Chomutov, Droužkovice, Droužkovice, Rudé armády, 268, Rudé armády 268, 43144 Droužkovice |
|
Martin Oharek
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
Jednatel |
15.03.2012 |
Adresa: |
43144, Droužkovice, Rudé Armády, 268 |
|
JUDr. Tomáš Rynt
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
Jednatel |
15.03.2012 |
Adresa: |
43001, 23512890, Chomutov, Čelakovského, 3201, 4 |
|
MARTIN OHAREK
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
Jednatel |
15.03.2012 |
Adresa: |
43144, 25603892, Chomutov, Droužkovice, Droužkovice, Rudé armády, 268, Rudé armády 268, 43144 Droužkovice |
|
JUDr. TOMÁŠ RYNT
|
Neaktivní
od 12.08.2014
|
Jednatel |
15.03.2012 |
Adresa: |
43001, 23512890, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Čelakovského, 3201, 4, Čelakovského 3201/4, 43001 Chomutov |
|
Mgr. Jan Vrzala
|
Neaktivní
od 15.03.2012
|
Jednatel |
19.05.2010 |
Adresa: |
41712, 25939891, Proboštov, Na Kukačce, 696 |
|
Mgr. Jan Vrzala
|
Neaktivní
od 15.03.2012
|
Jednatel |
19.05.2010 |
Adresa: |
41712, 25939891, Teplice, Proboštov, Proboštov, Na Kukačce, 696, Na Kukačce 696, 41712 Proboštov |
|
Mgr. Jan Vrzala
|
Neaktivní
od 19.05.2010
|
Jednatel |
23.10.2006 |
Adresa: |
40001, 17827906, Ústí nad Labem, Čajkovského, 1108/76 |
|
Mgr. Jan Vrzala
|
Neaktivní
od 19.05.2010
|
Jednatel |
23.10.2006 |
Adresa: |
40001, 17827906, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1108, 76, Čajkovského 1108/76, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|