HANA STEHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.01.2022 |
Adresa: |
40502, 229172, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Severní, 964, 5 |
|
HANA STEHLÍKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.01.2022 |
Adresa: |
40502, 229172, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Severní, 964, 5, Severní 964/5, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
EVA ŠVARHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.03.2015 |
Adresa: |
40502, 25717847, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Příbramská, 1911, 32 |
|
EVA ŠVARHOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.03.2015 |
Adresa: |
40502, 25717847, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Příbramská, 1911, 32, Příbramská 1911/32, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Eva Švarhová
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
Jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
40502, 221031, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Husovo nám., 74, 5 |
|
Eva Švarhová
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
Jednatel |
15.02.2011 |
Adresa: |
40502, 221031, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Husovo nám., 74, 5, Husovo nám. 74/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Petr Švarha
|
Neaktivní
od 15.02.2011
|
Jednatel |
11.12.2006 |
Adresa: |
40502, Děčín IV, Podmokly, Husovo náměstí, 74/5 |
|
Petr Švarha
|
Neaktivní
od 15.02.2011
|
Jednatel |
11.12.2006 |
Adresa: |
40502, 221031, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Husovo nám., 74, 5, Husovo nám. 74/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|