MICHAL KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
44001, 9220933, Louny, Louny, Mírové náměstí, 35 |
|
MICHAL KUČERA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.12.2014 |
Adresa: |
44001, 9220933, Louny, Louny, Louny, Mírové náměstí, 35, Mírové náměstí 35, 44001 Louny |
|
LADISLAV PIHRT
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
jednatel |
14.02.2014 |
Adresa: |
44001, 9240799, Louny, Louny, Březinova, 2406 |
|
LADISLAV PIHRT
|
Neaktivní
od 18.12.2014
|
jednatel |
14.02.2014 |
Adresa: |
44001, 9240799, Louny, Louny, Louny, Březinova, 2406, Březinova 2406, 44001 Louny |
|
JIŘÍ LOŠAN
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
Jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
43901, 19883340, Černčice, Černčice, Husova, 366 |
|
JIŘÍ LOŠAN
|
Neaktivní
od 14.02.2014
|
Jednatel |
26.07.2013 |
Adresa: |
43901, 19883340, Louny, Černčice, Černčice, Husova, 366, Husova 366, 43901 Černčice |
|
Monika Vernerová
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
Jednatel |
24.06.2009 |
Adresa: |
44001, 9236481, Louny, Tyršovo náměstí, 1967 |
|
Monika Vernerová
|
Neaktivní
od 13.10.2009
|
Jednatel |
24.06.2009 |
Adresa: |
44001, 9236481, Louny, Louny, Louny, Tyršovo nám., 1967, Tyršovo nám. 1967, 44001 Louny |
|
Monika Semová
|
Neaktivní
od 24.06.2009
|
Jednatel |
12.09.2008 |
Adresa: |
44001, 9232010, Louny, Smetanova, 1453 |
|
Monika Semová
|
Neaktivní
od 24.06.2009
|
Jednatel |
12.09.2008 |
Adresa: |
44001, 9232010, Louny, Louny, Louny, Smetanova, 1453, Smetanova 1453, 44001 Louny |
|
Jiří Lošan
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
Jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
43901, 19883340, Černčice, Husova, 366 |
|
JIŘÍ LOŠAN
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
Jednatel |
27.11.2007 |
Adresa: |
43901, 19883340, Louny, Černčice, Černčice, Husova, 366, Husova 366, 43901 Černčice |
|
Martin Hrubeš
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
Jednatel |
03.04.2007 |
Adresa: |
44001, 9239651, Louny, Kosmonautů, 2288 |
|
Monika Semová
|
Neaktivní
od 12.09.2008
|
Jednatel |
03.04.2007 |
Adresa: |
44001, 9242554, Louny, V Domcích, 2586 |
|
Martin Hrubeš
|
Neaktivní
od 27.11.2007
|
Jednatel |
03.04.2007 |
Adresa: |
44001, 9239651, Louny, Louny, Louny, Kosmonautů, 2288, Kosmonautů 2288, 44001 Louny |
|
Monika Semová
|
Neaktivní
od 12.09.2008
|
Jednatel |
03.04.2007 |
Adresa: |
44001, 9242554, Louny, Louny, Louny, V Domcích, 2586, V Domcích 2586, 44001 Louny |
|