ANDREJ BADI
|
Aktivní
|
Místopředseda |
27.09.2023 |
Adresa: |
43201, 18472826, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1204, Chomutovská 1204, 43201 Kadaň |
|
ANDREJ BADI
|
Aktivní
|
Místopředseda |
06.01.2022 |
Adresa: |
43201, 18473113, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1233 |
|
PETR KOTÁB
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
43201, 18473628, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1284 |
|
ANTONÍN KANČI
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
43201, 18473121, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1234 |
|
PETR KOTÁB
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
43201, 18473628, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1284, Chomutovská 1284, 43201 Kadaň |
|
ANTONÍN KANČI
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
43201, 18473121, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1234, Chomutovská 1234, 43201 Kadaň |
|
ANDREJ BADI
|
Neaktivní
od 27.09.2023
|
Místopředseda |
06.01.2022 |
Adresa: |
43201, 18473113, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1233, Chomutovská 1233, 43201 Kadaň |
|
PETR ŽALUD
|
Neaktivní
od 06.01.2022
|
místopředseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
33011, 753297, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Brožíkova, 884 |
|
PETR ŽALUD
|
Neaktivní
od 06.01.2022
|
místopředseda výboru |
16.09.2020 |
Adresa: |
33011, 753297, Plzeň-sever, Třemošná, Třemošná, Brožíkova, 884, Brožíkova 884, 33011 Třemošná |
|
VENDULKA ZMRHALOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
místopředseda výboru |
29.06.2018 |
Adresa: |
44101, 19909713, Louny, Nepomyšl, Chmelištná, 14 |
|
VENDULKA ZMRHALOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
místopředseda výboru |
29.06.2018 |
Adresa: |
44101, 19909713, Louny, Nepomyšl, Chmelištná, 14, Chmelištná 14, 44101 Nepomyšl |
|
VENDULKA ZMRHALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
místopředseda výboru |
11.08.2017 |
Adresa: |
43201, 18473105, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232 |
|
ANDREA BADIOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda výboru |
11.08.2017 |
Adresa: |
43201, 18473113, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1233 |
|
MIROSLAV NEPRÁŠEK
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen výboru |
11.08.2017 |
Adresa: |
43201, 18473105, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232 |
|
VENDULKA ZMRHALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.06.2018
|
místopředseda výboru |
11.08.2017 |
Adresa: |
43201, 18473105, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232, Chomutovská 1232, 43201 Kadaň |
|
MIROSLAV NEPRÁŠEK
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
člen výboru |
11.08.2017 |
Adresa: |
43201, 18473105, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232, Chomutovská 1232, 43201 Kadaň |
|
ANDREA BADIOVÁ
|
Neaktivní
od 16.09.2020
|
předseda výboru |
11.08.2017 |
Adresa: |
43201, 18473113, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1233, Chomutovská 1233, 43201 Kadaň |
|
VENDULKA ZMRHALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
Místopředseda výboru |
15.01.2014 |
Adresa: |
43201, 18473105, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232 |
|
VENDULKA ZMRHALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
Místopředseda výboru |
15.01.2014 |
Adresa: |
43201, 18473105, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232, Chomutovská 1232, 43201 Kadaň |
|
Vendulka Lisnerová
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Místopředseda výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
43201, 18473105, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232 |
|
Andrea Badiová
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
Předseda výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
43201, 18473113, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1233 |
|
Miroslav Neprášek
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
Člen výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
43201, 18473105, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232 |
|
Vendulka Lisnerová
|
Neaktivní
od 15.01.2014
|
Místopředseda výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
43201, 18473105, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232, Chomutovská 1232, 43201 Kadaň |
|
MIROSLAV NEPRÁŠEK
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
Člen výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
43201, 18473105, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1232, Chomutovská 1232, 43201 Kadaň |
|
ANDREA BADIOVÁ
|
Neaktivní
od 11.08.2017
|
Předseda výboru |
23.10.2012 |
Adresa: |
43201, 18473113, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Chomutovská, 1233, Chomutovská 1233, 43201 Kadaň |
|