ŠTĚPÁNKA VONDRÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.01.2022 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38 |
|
ING. VÍT PAVELKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2022 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38 |
|
IVA VÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2022 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40 |
|
ŠTĚPÁNKA VONDRÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.01.2022 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
ING. VÍT PAVELKA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2022 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
IVA VÁCHOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.01.2022 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40, Čajkovského 1928/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
KAREL VÁCHA
|
Neaktivní
od 09.09.2021
|
Člen výboru |
16.01.2019 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40 |
|
ŠTĚPÁNKA VONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2022
|
Předseda výboru |
16.01.2019 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38 |
|
VÍT PAVELKA
|
Neaktivní
od 15.01.2022
|
Člen výboru |
16.01.2019 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38 |
|
KAREL VÁCHA
|
Neaktivní
od 09.09.2021
|
Člen výboru |
16.01.2019 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40, Čajkovského 1928/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
VÍT PAVELKA
|
Neaktivní
od 15.01.2022
|
Člen výboru |
16.01.2019 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
ŠTĚPÁNKA VONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.01.2022
|
Předseda výboru |
16.01.2019 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
RADOVAN LODER
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
Předseda výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
40011, 17880602, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pincova, 2968, 7 |
|
JIŘÍ VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
Místopředseda výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38 |
|
JAROSLAVA HLAVATÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
člen výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40 |
|
RADOVAN LODER
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
Předseda výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
40011, 17880602, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Pincova, 2968, 7, Pincova 2968/7, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ VONDRÁČEK
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
Místopředseda výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
JAROSLAVA HLAVATÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2019
|
člen výboru |
10.02.2015 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40, Čajkovského 1928/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jaroslava Hlavatá
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Předseda |
18.06.2008 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Čajkovského, 1928/40 |
|
Štěpánka Vondráčková
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Místopředseda |
18.06.2008 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Čajkovského, 1927/38 |
|
Vít Pavelka
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Člen |
18.06.2008 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Čajkovského, 1927/38 |
|
Karel Vácha
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Člen |
18.06.2008 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Čajkovského, 1928/40 |
|
JAROSLAVA HLAVATÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Předseda |
18.06.2008 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40, Čajkovského 1928/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
ŠTĚPÁNKA VONDRÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Místopředseda |
18.06.2008 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
VÍT PAVELKA
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Člen |
18.06.2008 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
KAREL VÁCHA
|
Neaktivní
od 10.02.2015
|
Člen |
18.06.2008 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40, Čajkovského 1928/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Karel Vácha
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Předseda výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Čajkovského, 1928/40 |
|
Vít Pavelka
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Místopředseda výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Čajkovského, 1927/38 |
|
Jiřina Findová
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Člen výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
17833663, Ústí nad Labem, Čajkovského, 1927/38 |
|
KAREL VÁCHA
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Předseda výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
40001, 17833671, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1928, 40, Čajkovského 1928/40, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
VÍT PAVELKA
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Místopředseda výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Jiřina Findová
|
Neaktivní
od 18.06.2008
|
Člen výboru |
29.05.2007 |
Adresa: |
40001, 17833663, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1927, 38, Čajkovského 1927/38, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|