DMYTRO BATRYN
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.04.2019 |
Adresa: |
40336, 9335048, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 527 |
|
IVAN RAĎ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.03.2019 |
Adresa: |
18200, 79030912, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, V lánech, 582, 20 |
|
IVAN RAĎ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.03.2019 |
Adresa: |
18200, 79030912, Praha, Březiněves, V lánech, 582, 20, V lánech 582/20, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
DMYTRO BATRYN
|
Neaktivní
od 26.04.2024
|
Jednatel |
27.04.2019 |
Adresa: |
40336, 9335048, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 527, č.p. 527, 40336 Tisá |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
Jednatel |
05.09.2018 |
Adresa: |
18200, 22325743, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, U parku, 140, 3 |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 08.03.2019
|
Jednatel |
05.09.2018 |
Adresa: |
18200, 22325743, Praha, Březiněves, U parku, 140, 3, U parku 140/3, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
DMYTRO BATRYN
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
Jednatel |
23.01.2016 |
Adresa: |
40340, 26245710, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Božtěšice, Pod Skalou, 185 |
|
DMYTRO BATRYN
|
Neaktivní
od 27.04.2019
|
Jednatel |
23.01.2016 |
Adresa: |
40340, 26245710, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Božtěšice, Pod Skalou, 185, Pod Skalou 185, Božtěšice, 40340 Ústí nad Labem |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
Jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
18200, 22325573, Hlavní město Praha, Praha, Březiněves, V lánech, 123, 20 |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 05.09.2018
|
Jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
18200, 22325573, Praha, Březiněves, V lánech, 123, 20, V lánech 123/20, Březiněves, 18200 Praha 8 |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
40336, 9334793, Tisá, Tisá, 512 |
|
DMYTRO BATRYN
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
Jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
40336, 9335048, Tisá, Tisá |
|
IVAN RAĎ
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
Jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
40336, 9334793, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 512, č.p. 512, 40336 Tisá |
|
DMYTRO BATRYN
|
Neaktivní
od 23.01.2016
|
Jednatel |
12.01.2015 |
Adresa: |
40336, 9335048, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 527, č.p. 527, 40336 Tisá |
|
Dmytro Batryn
|
Neaktivní
od 12.01.2015
|
Jednatel |
30.11.2011 |
Adresa: |
40336, 9335048, Tisá |
|
Ivan Rad
|
Neaktivní
od 12.01.2015
|
Jednatel |
30.11.2011 |
Adresa: |
40336, 9334793, Tisá |
|
DMYTRO BATRYN
|
Neaktivní
od 12.01.2015
|
Jednatel |
30.11.2011 |
Adresa: |
40336, 9335048, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 527, č.p. 527, 40336 Tisá |
|
IVAN RAD
|
Neaktivní
od 12.01.2015
|
Jednatel |
30.11.2011 |
Adresa: |
40336, 9334793, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 512, č.p. 512, 40336 Tisá |
|
Ivan Rad
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
Jednatel |
01.12.2008 |
Adresa: |
40011, 17884292, Ústí nad Labem, Poláčkova, 3242/14 |
|
Ivan Rad
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
Jednatel |
01.12.2008 |
Adresa: |
40011, 17884292, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Poláčkova, 3242, 14, Poláčkova 3242/14, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ivan Rad
|
Neaktivní
od 01.12.2008
|
Jednatel |
28.05.2007 |
Adresa: |
trvale bytem Ústí nad Labem, Čajkovského 1899/80, PSČ 400 01 |
|
Dmytro Batryn
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
Jednatel |
28.05.2007 |
Adresa: |
trvale bytem Ústí nad Labem, SNP 2385/12, PSČ 400 11 |
|
Ivan Rad
|
Neaktivní
od 01.12.2008
|
Jednatel |
28.05.2007 |
Adresa: |
40001, 17833442, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Čajkovského, 1899, 80, Čajkovského 1899/80, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Dmytro Batryn
|
Neaktivní
od 30.11.2011
|
Jednatel |
28.05.2007 |
Adresa: |
40011, 17837936, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, SNP, 2385, 12, SNP 2385/12, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|