Mgr. ALENA LAUEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
16.06.2023 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.01.2023 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28 |
|
Mgr. ALENA NYČOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
31.01.2023 |
Adresa: |
54101, 23086149, Trutnov, Staré Buky, Prostřední Staré Buky, 178 |
|
HANA ULRICHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.01.2023 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61 |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.01.2023 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
HANA ULRICHOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.01.2023 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61, Dolení Paseky 61, 46343 Světlá pod Ještědem |
|
Mgr. ALENA LAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 16.06.2023
|
místopředseda výboru |
08.06.2023 |
Adresa: |
54101, 23086149, Trutnov, Staré Buky, Prostřední Staré Buky, 178, Prostřední Staré Buky 178, 54101 Staré Buky |
|
Mgr. ALENA NYČOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
místopředseda výboru |
31.01.2023 |
Adresa: |
54101, 23086149, Trutnov, Staré Buky, Prostřední Staré Buky, 178, Prostřední Staré Buky 178, 54101 Staré Buky |
|
LADISLAVA KOŇÁK JASANSKÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
člen výboru |
25.08.2022 |
Adresa: |
12800, 28221443, Praha, Nusle, Slavojova, 1729, 8a |
|
LADISLAVA KOŇÁK JASANSKÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
člen výboru |
25.08.2022 |
Adresa: |
12800, 28221443, Praha, Nusle, Slavojova, 1729, 8a, Slavojova 1729/8a, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
LADISLAVA KOŇÁK JASANSKÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2022
|
člen výboru |
04.08.2022 |
Adresa: |
13000, 21786704, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1791, 19 |
|
LADISLAVA KOŇÁK JASANSKÁ
|
Neaktivní
od 25.08.2022
|
člen výboru |
04.08.2022 |
Adresa: |
13000, 21786704, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1791, 19, Biskupcova 1791/19, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
předseda výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28 |
|
HANA ULRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
místopředseda výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61 |
|
LADISLAVA JASANSKÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2022
|
člen výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
13000, 21786704, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1791, 19 |
|
LADISLAVA JASANSKÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2022
|
člen výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
13000, 21786704, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1791, 19, Biskupcova 1791/19, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
předseda výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
HANA ULRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2023
|
místopředseda výboru |
09.02.2019 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61, Dolení Paseky 61, 46343 Světlá pod Ještědem |
|
HANA ULRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
místopředseda výboru |
25.04.2018 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61 |
|
HANA ULRICHOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
místopředseda výboru |
25.04.2018 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61, Dolení Paseky 61, 46343 Světlá pod Ještědem |
|
HANA KERDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
místopředseda výboru |
19.11.2016 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61 |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
předseda výboru |
19.11.2016 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28 |
|
KAREL MACHAČ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
19.11.2016 |
Adresa: |
46008, 23683261, Liberec, Liberec, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Ještědská, 110, 67 |
|
HANA KERDOVÁ
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
místopředseda výboru |
19.11.2016 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61, Dolení Paseky 61, 46343 Světlá pod Ještědem |
|
Karel Machač
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
člen výboru |
19.11.2016 |
Adresa: |
46008, 23683261, Liberec, Liberec, Liberec VIII-Dolní Hanychov, Ještědská, 110, 67, Ještědská 110/67, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 46008 Liberec |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2019
|
předseda výboru |
19.11.2016 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
TATIANA FOMKINA
|
Neaktivní
od 19.11.2016
|
místopředseda |
06.11.2015 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28 |
|
TATIANA FOMKINA
|
Neaktivní
od 19.11.2016
|
místopředseda |
06.11.2015 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Taťjana Fomkina
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
místopředseda |
26.10.2013 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330/28 |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2016
|
předseda |
26.10.2013 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28 |
|
HANA KERDOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2016
|
člen |
26.10.2013 |
Adresa: |
46343, 23651237, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61 |
|
Taťjana Fomkina
|
Neaktivní
od 06.11.2015
|
místopředseda |
26.10.2013 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
HANA KERDOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2016
|
člen |
26.10.2013 |
Adresa: |
46343, 23651237, Liberec, Světlá pod Ještědem, Dolení Paseky, 61, Dolení Paseky 61, 46343 Světlá pod Ještědem |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 19.11.2016
|
předseda |
26.10.2013 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Helena Havrdová
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
předseda výboru |
06.03.2010 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330/28 |
|
Alena Závůrková
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
místopředseda výboru |
06.03.2010 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330/28 |
|
Taťjana Fomkina
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
člen výboru |
06.03.2010 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330/28 |
|
HELENA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
předseda výboru |
06.03.2010 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Alena Závůrková
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
místopředseda výboru |
06.03.2010 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Taťjana Fomkina
|
Neaktivní
od 26.10.2013
|
člen výboru |
06.03.2010 |
Adresa: |
46601, 12181323, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Revoluční, 2330, 28, Revoluční 2330/28, 46601 Jablonec nad Nisou |
|