IVO BARTONĚK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4 |
|
Mgr. SIMONA PELTOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
46601, 25945025, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Puškinova, 4780, 6 |
|
JAROSLAVA BARTOŇKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4 |
|
IVO BARTONĚK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4, Vřesová 5179/4, Mšeno nad Nisou, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Mgr. Simona Peltová
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
46601, 25945025, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Puškinova, 4780, 6, Puškinova 4780/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
JAROSLAVA BARTOŇKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4, Vřesová 5179/4, Mšeno nad Nisou, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
IVO BARTONĚK
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
Předseda představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4 |
|
Mgr. SIMONA PELTOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
Místopředsedkyně představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
46601, 25945025, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Puškinova, 4780, 6 |
|
Jaroslava Bartoňková
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
Člen představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4 |
|
IVO BARTONĚK
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
Předseda představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4, Vřesová 5179/4, Mšeno nad Nisou, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Mgr. Simona Peltová
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
Místopředsedkyně představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
46601, 25945025, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Puškinova, 4780, 6, Puškinova 4780/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
JAROSLAVA BARTOŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
Člen představenstva |
19.08.2014 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4, Vřesová 5179/4, Mšeno nad Nisou, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Jaroslava Bartoňková
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
člen představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4 |
|
JAROSLAVA BARTOŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
člen představenstva |
23.07.2014 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4, Vřesová 5179/4, Mšeno nad Nisou, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
IVO BARTONĚK
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
předseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4 |
|
IVO BARTONĚK
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
předseda představenstva |
17.07.2014 |
Adresa: |
46602, 41183631, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vřesová, 5179, 4, Vřesová 5179/4, Mšeno nad Nisou, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Ivo Bartoněk
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
předseda představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
46601, 12192589, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 4201/14 |
|
Jaroslava Bartoňková
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
46601, 12192589, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 4201/14 |
|
Mgr. Simona Peltová
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
místopředseda představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
46601, 25945025, Jablonec nad Nisou, Puškinova, 4780/6 |
|
Ivo Bartoněk
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
předseda představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
46601, 12192589, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 4201, 14, Antala Staška 4201/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Jaroslava Bartoňková
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
46601, 12192589, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Antala Staška, 4201, 14, Antala Staška 4201/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Mgr. Simona Peltová
|
Neaktivní
od 19.08.2014
|
místopředseda představenstva |
22.11.2007 |
Adresa: |
46601, 25945025, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Puškinova, 4780, 6, Puškinova 4780/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
|