JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
05.01.2024 |
Adresa: |
40003, 17901324, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Purkyňova, 214, 39, Purkyňova 214/39, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
28.02.2023 |
Adresa: |
40003, 17907861, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Myslbekova, 912, 10 |
|
JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Neaktivní
od 05.01.2024
|
Předseda představenstva |
28.02.2023 |
Adresa: |
40003, 17907861, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Myslbekova, 912, 10, Myslbekova 912/10, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
Předseda představenstva |
06.04.2022 |
Adresa: |
40003, 17907861, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Myslbekova, 912, 10 |
|
JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
Předseda představenstva |
06.04.2022 |
Adresa: |
40003, 17907861, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Myslbekova, 912, 10, Myslbekova 912/10, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
Předseda představenstva |
05.12.2017 |
Adresa: |
40003, 17901324, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Purkyňova, 214, 39 |
|
JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
Předseda představenstva |
05.12.2017 |
Adresa: |
40003, 17901324, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Purkyňova, 214, 39, Purkyňova 214/39, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
MILOŠ ŠNOBL
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
Místopředseda představenstva |
29.03.2013 |
Adresa: |
40001, 17803217, Ústí nad Labem, Klíše, Střížovická, 785, 32 |
|
LENKA BARTUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
Člen představenstva |
29.03.2013 |
Adresa: |
40001, 17835542, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hostovická, 2140, 25 |
|
JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Neaktivní
od 05.12.2017
|
Předseda představenstva |
29.03.2013 |
Adresa: |
40003, 17901324, Ústí nad Labem, Střekov, Purkyňova, 214, 39 |
|
MILOŠ ŠNOBL
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
Místopředseda představenstva |
29.03.2013 |
Adresa: |
40001, 17803217, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Střížovická, 785, 32, Střížovická 785/32, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
LENKA BARTUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2014
|
Člen představenstva |
29.03.2013 |
Adresa: |
40001, 17835542, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hostovická, 2140, 25, Hostovická 2140/25, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
JIŘÍ ŽELEZNÝ
|
Neaktivní
od 05.12.2017
|
Předseda představenstva |
29.03.2013 |
Adresa: |
40003, 17901324, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Purkyňova, 214, 39, Purkyňova 214/39, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Jiří Železný
|
Neaktivní
od 29.03.2013
|
Předseda představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
40003, 17909678, Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská, 1091/12 |
|
Ing. Miloš Šnobl
|
Neaktivní
od 29.03.2013
|
Člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
40001, 17803217, Ústí nad Labem, Klíše, Střížovická, 785/32 |
|
Lenka Bartušková
|
Neaktivní
od 29.03.2013
|
Člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
40001, 17835542, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem - centrum, Hostovická, 2140/25 |
|
Jiří Železný
|
Neaktivní
od 29.03.2013
|
Předseda představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
40003, 17909678, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská, 1091, 12, Železničářská 1091/12, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ing. Miloš Šnobl
|
Neaktivní
od 29.03.2013
|
Člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
40001, 17803217, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Střížovická, 785, 32, Střížovická 785/32, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
LENKA BARTUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.03.2013
|
Člen představenstva |
10.12.2007 |
Adresa: |
40001, 17835542, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Hostovická, 2140, 25, Hostovická 2140/25, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|