ILONA KOUTNÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2021
|
člen představenstva |
04.02.2021 |
Adresa: |
46851, 19861346, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703 |
|
MIROSLAV VRZÁK
|
Neaktivní
od 20.08.2021
|
člen představenstva |
04.02.2021 |
Adresa: |
46851, 19861346, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703 |
|
ILONA KOUTNÁ
|
Neaktivní
od 20.08.2021
|
člen představenstva |
04.02.2021 |
Adresa: |
46851, 19861346, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703, Hlavní 703, 46851 Smržovka |
|
MIROSLAV VRZÁK
|
Neaktivní
od 20.08.2021
|
člen představenstva |
04.02.2021 |
Adresa: |
46851, 19861346, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703, Hlavní 703, 46851 Smržovka |
|
SIMONA VRZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
člen představenstva |
11.12.2015 |
Adresa: |
27306, 14446537, Kladno, Libušín, Libušín, Důl Jan, 706 |
|
SIMONA VRZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
člen představenstva |
11.12.2015 |
Adresa: |
27306, 14446537, Kladno, Libušín, Libušín, Důl Jan, 706, Důl Jan 706, 27306 Libušín |
|
SIMONA VRZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
člen představenstva |
06.03.2013 |
Adresa: |
46851, 19861346, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703 |
|
MIROSLAV VRZÁK
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
předseda představenstva |
06.03.2013 |
Adresa: |
46851, 19861346, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703 |
|
JAROSLAV STRÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
člen představenstva |
06.03.2013 |
Adresa: |
46851, 19865902, Smržovka, Smržovka, Údolní, 1230 |
|
SIMONA VRZÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
člen představenstva |
06.03.2013 |
Adresa: |
46851, 19861346, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703, Hlavní 703, 46851 Smržovka |
|
MIROSLAV VRZÁK
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
předseda představenstva |
06.03.2013 |
Adresa: |
46851, 19861346, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703, Hlavní 703, 46851 Smržovka |
|
JAROSLAV STRÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
člen představenstva |
06.03.2013 |
Adresa: |
46851, 19865902, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Údolní, 1230, Údolní 1230, 46851 Smržovka |
|
Miroslav Vrzák
|
Neaktivní
od 06.03.2013
|
člen představenstva |
12.12.2007 |
Adresa: |
46841, 19861346, Smržovka, Hlavní, 703 |
|
Alena Koutná
|
Neaktivní
od 06.03.2013
|
člen představenstva |
12.12.2007 |
Adresa: |
46841, 19861346, Smržovka, Hlavní, 703 |
|
MIROSLAV VRZÁK
|
Neaktivní
od 06.03.2013
|
člen představenstva |
12.12.2007 |
Adresa: |
46851, 19861346, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703, Hlavní 703, 46851 Smržovka |
|
Alena Koutná
|
Neaktivní
od 06.03.2013
|
člen představenstva |
12.12.2007 |
Adresa: |
46851, 19861346, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Smržovka, Hlavní, 703, Hlavní 703, 46851 Smržovka |
|