LADISLAV ŠPÁT
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2016 |
Adresa: |
14000, 21946892, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Petra Rezka, 810, 16 |
|
LADISLAV ŠPÁT
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2016 |
Adresa: |
14000, 21946892, Praha, Nusle, Petra Rezka, 810, 16, Petra Rezka 810/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. IVAN GONČAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
43001, 26737345, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Šípková, 5517 |
|
Ing. IVAN GONČAR
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
43001, 26737345, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Šípková, 5517, Šípková 5517, 43001 Chomutov |
|
Ing. Ivan Gončar
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Jednatel |
12.12.2011 |
Adresa: |
43001, 23520124, Chomutov, Palackého, 3948 |
|
Ing. Ivan Gončar
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
Jednatel |
12.12.2011 |
Adresa: |
43001, 23520124, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palackého, 3948, Palackého 3948, 43001 Chomutov |
|
Ivan Gončar
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
Jednatel |
16.02.2008 |
Adresa: |
43001, 23520124, Chomutov, Palackého, 3948 |
|
Ladislav Špát
|
Neaktivní
od 26.06.2016
|
Jednatel |
16.02.2008 |
Adresa: |
14000, 21946892, Praha 4, Nusle, Petra Rezka, 810/16 |
|
Ivan Gončar
|
Neaktivní
od 12.12.2011
|
Jednatel |
16.02.2008 |
Adresa: |
43001, 23520124, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palackého, 3948, Palackého 3948, 43001 Chomutov |
|
LADISLAV ŠPÁT
|
Neaktivní
od 26.06.2016
|
Jednatel |
16.02.2008 |
Adresa: |
14000, 21946892, Praha, Nusle, Petra Rezka, 810, 16, Petra Rezka 810/16, Nusle, 14000 Praha 4 |
|