ONDŘEJ KRAUS
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
17.06.2023 |
Adresa: |
43601, 5155657, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940, Ruská 940, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
IVANA ZELENÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
17.06.2023 |
Adresa: |
43601, 5155649, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 939, Ruská 939, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. MILOSLAV KREJČA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
17.06.2023 |
Adresa: |
43601, 5155657, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940, Ruská 940, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
JAROSLAV ZELENÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.10.2018 |
Adresa: |
33036, 9025286, Plzeň-sever, Čerňovice, Čerňovice |
|
Ing. MILOSLAV KREJČA
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
22.05.2018 |
Adresa: |
43601, 5155657, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940 |
|
KVĚTOSLAVA VAŇKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.05.2018 |
Adresa: |
43601, 5155657, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940 |
|
JAROSLAV ZELENÝ
|
Neaktivní
od 17.06.2023
|
Člen výboru |
26.10.2018 |
Adresa: |
33036, 9025286, Plzeň-sever, Čerňovice, Čerňovice, č.ev. 339, 33036 Čerňovice |
|
JAROSLAV ZELENÝ
|
Neaktivní
od 26.10.2018
|
Člen výboru |
22.05.2018 |
Adresa: |
43601, 5155649, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 939 |
|
JAROSLAV ZELENÝ
|
Neaktivní
od 26.10.2018
|
Člen výboru |
22.05.2018 |
Adresa: |
43601, 5155649, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 939, Ruská 939, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. MILOSLAV KREJČA
|
Neaktivní
od 17.06.2023
|
Předseda výboru |
22.05.2018 |
Adresa: |
43601, 5155657, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940, Ruská 940, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
KVĚTOSLAVA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2023
|
Místopředseda výboru |
22.05.2018 |
Adresa: |
43601, 5155657, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940, Ruská 940, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
MILOSLAV KREJČA
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
Předseda výboru |
22.05.2013 |
Adresa: |
43601, 5155657, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940 |
|
KVĚTOSLAVA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
Místopředseda výboru |
22.05.2013 |
Adresa: |
43601, 5155657, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940 |
|
JAROSLAV ZELENÝ
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
Člen výboru |
22.05.2013 |
Adresa: |
43601, 5155649, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 939 |
|
MILOSLAV KREJČA
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
Předseda výboru |
22.05.2013 |
Adresa: |
43601, 5155657, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940, Ruská 940, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
KVĚTOSLAVA VAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
Místopředseda výboru |
22.05.2013 |
Adresa: |
43601, 5155657, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 940, Ruská 940, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
JAROSLAV ZELENÝ
|
Neaktivní
od 22.05.2018
|
Člen výboru |
22.05.2013 |
Adresa: |
43601, 5155649, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Ruská, 939, Ruská 939, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|