FLORIAN KORALLUS
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
|
24.03.2017 |
Adresa: |
13000, 21762244, Praha, Vinohrady, Laubova, 1709, 5, Laubova 1709/5, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
GEORGI DIMITROV GEORGIEV
|
Neaktivní
od 24.03.2017
|
|
26.03.2013 |
Adresa: |
11000, 21712123, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 1465, 7, Senovážné náměstí 1465/7, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Herman Daems
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
předseda představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Lubbek, Kruisbooglaan 20, PSČ: 3210 |
|
Georges Chodron de Courcel
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
místopředseda představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Paříž, rue de Monceau 7bis, PSČ: 75008 |
|
Jean-Laurent Bonnafé
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Paříž, rue de Vaugirard 68, PSČ: 75006 |
|
Filip Dierckx
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Knokke-Heist, Alizabetlaan 142, PSČ: 8300 |
|
Eric Raynaud
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Brusel, rue de l´Aurore 46, PSČ: 1000 |
|
Camille Fohl
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Garnich, rue cité Bourfeld 20, PSČ: 8354 |
|
Thomas Mennicken
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Brusel, rue Vandenriessche 60, PSČ: 1150 |
|
Alain Papiasse
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Le Vésinet, avenue Rouget de l´Isle 2, PSČ: 78110 |
|
Thierry Varene
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Paříž, rue Pétrarque 14, PSČ: 75116 |
|
Frédéric Lavenir
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Paříž, Cité Trévise 11bis, PSČ: 75009 |
|
Willem Coumans
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Leuven, Zavelstraat 158, PSČ: 3010 |
|
Serge Wibaut
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Ixelles, Avenue des Phalenes 36, b14, PSČ: 1050 |
|
Jean-Paul Pruvot
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Esneux, Avenue de Sur Cortil 94, PSČ: 4130 |
|
Gérard Lamarche
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Samree, Ferme du Bois Saint Jean 1, PSČ: 6982 |
|
Luc Vansteenkiste
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Wichelen, Stationsstraat 172, PSČ: 9260 |
|
Jean Stéphenne
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Rixensart, Avenue Alexandre 8, PSČ: 1330 |
|
Dirk Boogmans
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
člen představenstva |
01.06.2010 |
Adresa: |
Hasselt, A. Hertzstraat 66, PSČ: 3500 |
|
Hans Broucke
|
Neaktivní
od 26.03.2013
|
|
22.07.2005 |
Adresa: |
10000, 22630449, Praha, Strašnice, Dvouletky, 2635, 31, Dvouletky 2635/31, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|