Ondřej Křůpala
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
12.04.2007 |
Adresa: |
11000, 21722480, Praha 1, Týnská, 15/623 |
|
Ondřej Křůpala
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
12.04.2007 |
Adresa: |
11000, 21722480, Praha, Staré Město, Týnská, 623, 15, Týnská 623/15, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. Svatopluk Beneš
|
Neaktivní
od 12.04.2007
|
jednatel |
08.02.2007 |
Adresa: |
14000, 21936617, Praha 4, Hausmannova, 3001 |
|
Mgr. Svatopluk Beneš
|
Neaktivní
od 12.04.2007
|
jednatel |
08.02.2007 |
Adresa: |
14300, 21936617, Praha, Modřany, Hausmannova, 3001, 13, Hausmannova 3001/13, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
ing, Petr Špaček
|
Neaktivní
od 08.02.2007
|
jednatel |
25.07.2005 |
Adresa: |
14900, 21820686, Praha 4, Tatarkova, 730 |
|
Jaroslav Moravec
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
25.07.2005 |
Adresa: |
10000, 22661255, Praha 10, Norská, 16 |
|
ing, Petr Špaček
|
Neaktivní
od 08.02.2007
|
jednatel |
25.07.2005 |
Adresa: |
14900, 21820686, Praha, Háje, Tatarkova, 730, 8, Tatarkova 730/8, Háje, 14900 Praha 4 |
|
JAROSLAV MORAVEC
|
Neaktivní
od 03.09.2009
|
jednatel |
25.07.2005 |
Adresa: |
10100, 22661255, Praha, Vršovice, Norská, 603, 16, Norská 603/16, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|