Mgr. ŠÁRKA RICHTROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21757224, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Pod Zvonařkou, 2239, 6 |
|
Mgr. ŠÁRKA RICHTROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2015 |
Adresa: |
12000, 21757224, Praha, Vinohrady, Pod Zvonařkou, 2239, 6, Pod Zvonařkou 2239/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Šárka Richtrová
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
jednatel |
07.10.2008 |
Adresa: |
12000, 21757224, Praha 2, Pod Zvonařkou, 6 |
|
Mgr. ŠÁRKA RICHTROVÁ
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
jednatel |
07.10.2008 |
Adresa: |
12000, 21757224, Praha, Vinohrady, Pod Zvonařkou, 2239, 6, Pod Zvonařkou 2239/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mgr. Šárka Vicendová
|
Neaktivní
od 07.10.2008
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
12000, 21757224, Praha 2, Pod Zvonařkou, 6 |
|
Ing. Pavla Neprašová
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
46303, 14941791, Stráž nad Nisou, Dolní Řadová, 467 |
|
Mgr. Šárka Vicendová
|
Neaktivní
od 07.10.2008
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
12000, 21757224, Praha, Vinohrady, Pod Zvonařkou, 2239, 6, Pod Zvonařkou 2239/6, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Pavla Neprašová
|
Neaktivní
od 13.03.2015
|
jednatel |
03.01.2008 |
Adresa: |
46303, 14941791, Liberec, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Dolní řadová, 467, Dolní řadová 467, 46303 Stráž nad Nisou |
|
Emmanuel Gluntz
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel |
16.08.2006 |
Adresa: |
10100, 4, Praha 10, Na zájezdu, 18A |
|
Emmanuel Gluntz
|
Neaktivní
od 03.01.2008
|
jednatel |
16.08.2006 |
Adresa: |
10100, 26264455, Praha, Vinohrady, Na zájezdu, 2554, 18a, Na zájezdu 2554/18a, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|
Nenad Tutunovic
|
Neaktivní
od 16.08.2006
|
jednatel |
02.08.2005 |
Adresa: |
101, Boussieres, Allée des Bouleaux 10, PSČ 25 320 |
|
Nenad Tutunovic
|
Neaktivní
od 16.08.2006
|
jednatel |
02.08.2005 |
Adresa: |
Boussieres, Allée des Bouleaux 10, PSČ 25 320 |
|