ONDŘEJ TĚŠÍNSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru SVJ |
20.01.2024 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MOJMÍR KONDR
|
Aktivní
|
Předseda výboru SVJ |
27.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru SVJ |
27.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
Ing.Bc. ONDŘEJ HRABAL
|
Aktivní
|
Člen výboru SVJ |
27.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
Ing. MOJMÍR KONDR
|
Aktivní
|
Předseda výboru SVJ |
27.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru SVJ |
27.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing.Bc. ONDŘEJ HRABAL
|
Neaktivní
od 20.01.2024
|
Člen výboru SVJ |
27.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MOJMÍR KONDR
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
Předseda výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22291440, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
Místopředseda výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22291440, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
Ing. ŠTĚPÁN KOUT
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22291440, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
Ing.Bc. ONDŘEJ HRABAL
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
Člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22291440, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
Ing. MOJMÍR KONDR
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
Předseda výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
Místopředseda výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. ŠTĚPÁN KOUT
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing.Bc. ONDŘEJ HRABAL
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
Člen výboru |
23.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
MOJMÍR KONDR
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
předseda výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
místopředseda výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
místopředseda výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
MOJMÍR KONDR
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
předseda výboru |
12.03.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
LENKA RAKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
předseda výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
MOJMÍR KONDR
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
místopředseda výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
člen výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
HELENA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
Ing. MIROSLAV NĚMEC
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152 |
|
LENKA RAKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
předseda výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
MOJMÍR KONDR
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
místopředseda výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 12.03.2013
|
člen výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Helena Špačková
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. MIROSLAV NĚMEC
|
Neaktivní
od 23.08.2017
|
člen výboru |
12.01.2013 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Luboš Mokráš
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
člen výboru |
12.12.2008 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676/152 |
|
Ing. Kateřina Krocová
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
člen výboru |
12.12.2008 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676/152 |
|
Ing. Luboš Mokráš
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
člen výboru |
12.12.2008 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Kateřina Krocová
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
člen výboru |
12.12.2008 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Mojmír Kondr
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
místopředseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
31800, 24564419, Plzeň, Skvrňany, Karla Steinera, 874/24 |
|
Ing. Mojmír Kondr
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
místopředseda výboru |
30.07.2008 |
Adresa: |
31800, 24564419, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Karla Steinera, 874, 24, Karla Steinera 874/24, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Tomáš Hartmann
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
místopředseda výboru |
28.05.2008 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676/152 |
|
Helena Špačková
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
předseda výboru |
28.05.2008 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676/152 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
místopředseda výboru |
28.05.2008 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Helena Špačková
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
předseda výboru |
28.05.2008 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Dagmar Kováčová
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
předseda výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676/152 |
|
Helena Špačková
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
místopředseda výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676/152 |
|
Tomáš Hartmann
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
člen výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676/152 |
|
Ing. Mojmír Kondr
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
člen výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
31800, 24564419, Plzeň, Karla Steinera, 874/24 |
|
Ing. Štěpán Kout
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
člen výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Vokovice, Evropská, 676/152 |
|
Dagmar Kováčová
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
předseda výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Helena Špačková
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
místopředseda výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 28.05.2008
|
člen výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Mojmír Kondr
|
Neaktivní
od 30.07.2008
|
člen výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
31800, 24564419, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Karla Steinera, 874, 24, Karla Steinera 874/24, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Ing. ŠTĚPÁN KOUT
|
Neaktivní
od 12.01.2013
|
člen výboru |
14.07.2007 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Michal Hovorka
|
Neaktivní
od 14.07.2007
|
předseda výboru |
26.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Evropská, 676/152 |
|
Tomáš Hartmann
|
Neaktivní
od 14.07.2007
|
místopředseda výboru |
26.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Evropská, 676/152 |
|
Jana Neradová
|
Neaktivní
od 14.07.2007
|
členka výboru |
26.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha 6, Evropská, 676/152 |
|
Ing. Michal Hovorka
|
Neaktivní
od 14.07.2007
|
předseda výboru |
26.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
TOMÁŠ HARTMANN
|
Neaktivní
od 14.07.2007
|
místopředseda výboru |
26.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Jana Neradová
|
Neaktivní
od 14.07.2007
|
členka výboru |
26.10.2006 |
Adresa: |
16000, 22291440, Praha, Vokovice, Evropská, 676, 152, Evropská 676/152, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Městská část Praha 6
00063703 |
Neaktivní
od 26.10.2006
|
pověřený vlastník |
02.08.2005 |
Adresa: |
16052, Praha 6, Čsl. armády, 601/23 |
|
Městská část Praha 6
00063703 |
Neaktivní
od 26.10.2006
|
pověřený vlastník |
02.08.2005 |
Adresa: |
601/23, Praha 6, Čsl. armády, 16052, Čsl. armády 601/23, 16052 Praha 6, Česká republika |
|