ZDENĚK VALCHÁR
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
47301, 13118391, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, nám. Míru, 1 |
|
ZDENĚK VALCHÁR
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
jednatel |
13.09.2016 |
Adresa: |
47301, 13118391, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, nám. Míru, 1, nám. Míru 1, 47301 Nový Bor |
|
ZDENĚK VALCHÁR
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
03.06.2015 |
Adresa: |
47301, 13118391, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, nám. Míru, 1 |
|
ZDENĚK VALCHÁR
|
Neaktivní
od 13.09.2016
|
jednatel |
03.06.2015 |
Adresa: |
47301, 13118391, Česká Lípa, Nový Bor, Nový Bor, nám. Míru, 1, nám. Míru 1, 47301 Nový Bor |
|
Zdeněk Valchár
|
Neaktivní
od 03.06.2015
|
jednatel |
10.01.2011 |
Adresa: |
47301, 13114565, Nový Bor, Arnultovice, Luční, 626 |
|
Zdeněk Valchár
|
Neaktivní
od 03.06.2015
|
jednatel |
10.01.2011 |
Adresa: |
47301, 13114565, Česká Lípa, Nový Bor, Arnultovice, Luční, 626, Luční 626, Arnultovice, 47301 Nový Bor |
|
Olga Hutová
|
Neaktivní
od 10.01.2011
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
29303, 21251479, Mladá Boleslav, Na Radouči, 1076 |
|
Olga Hutová
|
Neaktivní
od 10.01.2011
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
29301, 21251479, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Na Radouči, 1076, Na Radouči 1076, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
Antonius Cornelis van der Kolk
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
26.09.2007 |
Adresa: |
XN Zwolle, Abel Tasmanstraat 288, 8023 |
|
Kim Elisabeth Willemien de Jong
|
Neaktivní
od 26.09.2007
|
jednatel |
30.08.2005 |
Adresa: |
Louise de Colignylaan 7, 6961 EN Eerbeek |
|